BENGOCHEA PIERRUGUES RAMIRO
Informe ejecutivo de BENGOCHEA PIERRUGUES RAMIRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENGOCHEA PIERRUGUES RAMIRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERATIZIT IBERICA TOOLS SL | Administrador Solidario | 15/02/2024 | |
CERATIZIT IBERICA HERRAMIENTAS DE PRECISION SL | Administrador Solidario | 15/12/2023 | |
CERATIZIT IBERICA TOOLS SL | Apoderado Solidario | 18/01/2019 | |
CERATIZIT IBERICA HERRAMIENTAS DE PRECISION SL | Apoderado | 11/09/2014 | |
CERATIZIT IBERICA HERRAMIENTAS DE PRECISION SL | Apoderado | 17/08/2011 | |
CERATIZIT IBERICA HERRAMIENTAS DE PRECISION SL | Apoderado | 16/08/2011 |
VINCULACIONES DE BENGOCHEA PIERRUGUES RAMIRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENGOCHEA PIERRUGUES RAMIRO
Empresa: CERATIZIT IBERICA TOOLS SL
Administrador Solidario
- Baur Tobias
- Bengochea Pierrugues Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41026 , F 123, S 8, H M 727564, I/A 4 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Empresa: CERATIZIT IBERICA TOOLS SL
Consejero
- Bengochea Pierrugues Ramiro
- Sun Claude
- Wolter Thierry Serge Leon Nicolas
Presidente
Secretario
- Bengochea Pierrugues Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41026 , F 123, S 8, H M 727564, I/A 4 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Administrador Solidario
- Baur Tobias
- Bengochea Pierrugues Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38769 , F 144, S 8, H M 423973, I/A 19 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Consejero Delegado
Consejero
- Bengochea Pierrugues Ramiro
- Sun Claude
- Wolter Thierry Serge Leon Nicolas
Presidente
Secretario
- Bengochea Pierrugues Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38769 , F 144, S 8, H M 423973, I/A 19 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38769 , F 143, S 8, H M 423973, I/A 16 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-28
Empresa: CERATIZIT IBERICA TOOLS SL
Apoderado Solidario
- Bengochea Pierrugues Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40951 , F 108, S 8, H B 373823, I/A 10 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Empresa: KOMET IBERICA TOOLS SL
Consejero
- Andreas Schwenninger
- Bengochea Pierrugues Ramiro
- Thierry Serge Leon Nicolas Wolter
Presidente
Secretario
- Bengochea Pierrugues Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40951 , F 107, S 8, H B 373823, I/A 8 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-08
Empresa: CERATIZIT IBERICA SL
Apoderado
- Bengochea Pierrugues Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 21, S 8, H M 257605, I/A 25 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-28
Empresa: CERATIZIT IBERICA SL
Apoderado
- Bengochea Pierrugues Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 19, S 8, H M 257605, I/A 23 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-28
Apoderado
- Bengochea Pierrugues Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23627 , F 46, S 8, H M 423973, I/A 7 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-28
VER MAS ACTOS
Información de BENGOCHEA PIERRUGUES RAMIRO
Mostramos los datos de BENGOCHEA PIERRUGUES RAMIRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENGOCHEA PIERRUGUES RAMIRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos