CERAMICA ARTISTICA GRANADINA SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Provincia Granada
Razón Social CERAMICA ARTISTICA GRANADINA SL
CIF B18401554
Actividad Fabricación de otros productos cerámicos
Órgano Administración Administrador único
Propietario VIA DESARROLLOS INDUSTRIALES SL
VINCULACIONES DE CERAMICA ARTISTICA GRANADINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CERAMICA ARTISTICA GRANADINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIA DESARROLLOS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 29/08/2017 | |
VIA DESARROLLOS INDUSTRIALES SL | Socio Unico | 22/04/2016 | 25/05/2017 |
VIA DESARROLLOS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 22/04/2016 | 25/05/2017 |
Alguacil Garrido Agustin Manuel | Administrador Unico | 12/05/2015 | 22/04/2016 |
Garrido Moreno Maria Victoria | Administrador Solidario | 12/05/2015 | |
Pardo Martinez Trinidad | Administrador Solidario | 12/05/2015 | 12/05/2015 |
Alguacil Garrido Raquel Inmaculada | Administrador Solidario | 09/05/2013 |
ACTOS BORME DE CERAMICA ARTISTICA GRANADINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 694 , F 127, S 8, H GR 9146, I/AN.mar 7 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 694 , F 127, S 8, H GR 9146, I/A 7 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 694 , F 127, S 8, H GR 9146, I/A 6 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 694 , F 127, S 8, H GR 9146, I/A 6 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 694 , F 127, S 8, H GR 9146, I/A 6 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8, H GR 9146 (09/05/2015)
CVE: BORME-B-2015-94-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8, H GR 9146 (09/05/2015)
CVE: BORME-B-2015-94-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8, H GR 9146 (09/05/2015)
CVE: BORME-B-2015-94-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 694 , F 127, S 8, H GR 9146, I/A 5 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 694 , F 127, S 8, H GR 9146, I/A 5 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-18