CENTROSOLAR FOTOVOLTAICO ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Moll Barcelona, S/N
Código Postal 08039
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social CENTROSOLAR FOTOVOLTAICO ESPAÑA SL
CIF B64263387
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 01/10/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CENTROSOLAR FOTOVOLTAICO ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTROSOLAR FOTOVOLTAICO ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Villanueva Villa Javier | Liquidador | 29/01/2015 | 29/01/2015 |
Villanueva Villa Javier | Administrador Unico | 29/05/2013 | 29/01/2015 |
Villanueva Villa Javier | Apoderado | 06/08/2009 | 29/01/2015 |
Ralf Klein | Administrador Solidario | 23/11/2010 | 29/05/2013 |
Thomas Guntzer | Administrador Solidario | 29/05/2013 | |
Francisco Del Granado Rafael | Administrador Solidario | 23/11/2010 | |
Gerson Castillo | Apoderado | 12/02/2009 |
ACTOS BORME DE CENTROSOLAR FOTOVOLTAICO ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38747 , F 51, S 8, H B 330137, I/A 16 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38747 , F 51, S 8, H B 330137, I/A 16 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38747 , F 51, S 8, H B 330137, I/A 16 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38747 , F 51, S 8, H B 330137, I/A 15 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38747 , F 51, S 8, H B 330137, I/A 15 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, NUEVO SOCIO:CENTROSOLAR AG, HAMBURG
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38747 , F 50, S 8, H B 330137, I/A 14 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38747 , F 50, S 8, H B 330137, I/A 13 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-232-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38747 , F 50, S 8, H B 330137, I/A 13 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-232-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08