VILLANUEVA VILLA JAVIER
Informe ejecutivo de VILLANUEVA VILLA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 17
CARGOS DE VILLANUEVA VILLA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIRST WAVE SERVICES SL | Apoderado Solidario | 16/08/2018 | |
CENTROSOLAR FOTOVOLTAICO ESPAÑA SL | Liquidador | 29/01/2015 | 29/01/2015 |
CENTROSOLAR FOTOVOLTAICO ESPAÑA SL | Administrador Unico | 29/05/2013 | 29/01/2015 |
CENTROSOLAR FOTOVOLTAICO ESPAÑA SL | Apoderado | 06/08/2009 | 29/01/2015 |
ENFINITY SPAIN SL | Representante | 01/09/2009 | |
GOTICA LINK SL | Apoderado | 26/06/2009 | |
BRIDGE BOREAL SL | Apoderado | 26/06/2009 | |
PS ARVASOLAR FIXED 8 SL | REPR.143 RRM | 25/06/2009 | |
PS ARVASOLAR FIXED 7 SL | REPR.143 RRM | 25/06/2009 | |
PS ARVASOLAR FIXED 6 SL | REPR.143 RRM | 25/06/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VILLANUEVA VILLA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLANUEVA VILLA JAVIER
Empresa: FIRST WAVE SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Lybaert Alexandra Silvia
- Minjaw Paul Francis M
- Villanueva Villa Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36161 , F 34, S 8, H M 396995, I/A 8 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-28
Empresa: CENTROSOLAR FOTOVOLTAICO ESPAÑA SL
Liquidador
- Villanueva Villa Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38747 , F 51, S 8, H B 330137, I/A 16 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Empresa: CENTROSOLAR FOTOVOLTAICO ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Villanueva Villa Javier
Liquidador
- Villanueva Villa Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38747 , F 51, S 8, H B 330137, I/A 16 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Empresa: CENTROSOLAR FOTOVOLTAICO ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Villanueva Villa Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38747 , F 51, S 8, H B 330137, I/A 15 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Empresa: ENFINITY SPAIN SL
Representante
- Villanueva Villa Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24911 , F 5, S 8, H M 448491, I/A 3 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-28
Empresa: CENTROSOLAR FOTOVOLTAICO ESPAÑA SL
Apoderado
- Villanueva Villa Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38747 , F 50, S 8, H B 330137, I/A 12 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-08
Empresa: BRIDGE BOREAL SL
Apoderado
- Villanueva Villa Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37585 , F 100, S 8, H B 304749, I/A 10 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-08
Empresa: GOTICA LINK SL
Apoderado
- Villanueva Villa Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37629 , F 105, S 8, H B 306409, I/A 10 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-08
Empresa: PS ARVASOLAR TRACKED 1 SL
REPR.143 RRM
- Villanueva Villa Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40446 , F 45, S 8, H B 368968, I/A 3 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-08
Empresa: PS ARVASOLAR TRACKED 3 SL
REPR.143 RRM
- Villanueva Villa Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40877 , F 62, S 8, H B 368948, I/A 3 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-08
VER MAS ACTOS
Información de VILLANUEVA VILLA JAVIER
Mostramos los datos de VILLANUEVA VILLA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLANUEVA VILLA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos