CENTRO ODONTOLOGICO CERVANTES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cervantes, 6
Código Postal 39001
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social CENTRO ODONTOLOGICO CERVANTES SL
CIF B39766886
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 17/07/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Vega Martinez Mario
VINCULACIONES DE CENTRO ODONTOLOGICO CERVANTES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO ODONTOLOGICO CERVANTES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vega Martinez Mario | Socio Unico | 09/08/2012 | 14/01/2015 |
Vega Martinez Mario | Administrador Unico | 09/08/2012 | 14/01/2015 |
Vega Martinez Mario | Liquidador Unico | 14/01/2015 | 14/01/2015 |
ACTOS BORME DE CENTRO ODONTOLOGICO CERVANTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037 , F 43, S 8, H S 23497, I/A 2 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037 , F 43, S 8, H S 23497, I/A 2 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037 , F 43, S 8, H S 23497, I/A 2 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037 , F 43, S 8, H S 23497, I/A 2 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037 , F 43, S 8, H S 23497, I/A 2 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037 , F 41, S 8, H S 23497, I/A 1 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-39
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037 , F 41, S 8, H S 23497, I/A 1 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-39
Dirección:C/ CERVANTES, Nº 6-BAJO (SANTANDER)
Comienzo de operaciones:17/07/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Intermediación en el desarrollo de la profesión de odontología o estomatología en todas su especialidades, prestadas en todo caso por profesionales habilitados al efecto y contratados por la compañía, así como la coordinaciónde las diferentes prestaciones específicas seguidas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037 , F 41, S 8, H S 23497, I/A 1 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-39