VEGA MARTINEZ MARIO
Informe ejecutivo de VEGA MARTINEZ MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE VEGA MARTINEZ MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WASABI COMUNICACION INTEGRAL SA | Consejero | 08/05/2015 | 03/10/2019 |
B L AVALON SL | Consejero | 03/04/2018 | |
IN & OUT GAIT SL | Consejero | 07/07/2017 | |
ESTUCHADOS URABI SL | Administrador Solidario | 20/01/2015 | 19/06/2017 |
PRESS POINT SL | Administrador Unico | 02/06/2015 | |
PRESS POINT SL | Liquidador | 02/06/2015 | 02/06/2015 |
WASABI COMUNICACION INTEGRAL SA | Consejero | 02/06/2010 | 08/05/2015 |
CENTRO ODONTOLOGICO CERVANTES SL | Socio Unico | 09/08/2012 | 14/01/2015 |
CENTRO ODONTOLOGICO CERVANTES SL | Administrador Unico | 09/08/2012 | 14/01/2015 |
MV MARKETING SL | Administrador Unico | 14/01/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VEGA MARTINEZ MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA MARTINEZ MARIO
Empresa: WASABI COMUNICACION INTEGRAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Ibor Mayor Carlos
- Renzi Paolo De Innocenti
- Vega Martinez Mario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4723 , F 210, S 8, H M 77571, I/A 33 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-28
Empresa: B L AVALON SL
Consejero
- Lopez Ibor Mayor Vicente
- Vega Martinez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12283 , F 199, S 8, H M 194708, I/A 7 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Empresa: IN & OUT GAIT SL
Consejero
- Lopez Ibor Mayor Vicente
- Rivera Gonzalez Luis Roberto
- Vega Martinez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14281 , F 189, S 8, H M 145516, I/A 12 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-28
Empresa: ESTUCHADOS URABI SL
Administrador Solidario
- Ortega Martin Jose Manuel
- Vega Martinez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 9, S 8, H S 2364, I/A 5 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-39
Empresa: PRESS POINT SL
Liquidador
- Vega Martinez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7491 , F 170, S 8, H M 121200, I/A 2 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-28
Empresa: PRESS POINT SL
Administrador Unico
- Vega Martinez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7491 , F 170, S 8, H M 121200, I/A 2 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-28
Empresa: WASABI COMUNICACION INTEGRAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Portilla Rafael
- Lopez Ibor Mayor Carlos
- Renzi Paolo De Innocenti
- Vega Martinez Mario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4723 , F 210, S 8, H M 77571, I/A 31 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28
Empresa: WASABI COMUNICACION INTEGRAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Ibor Mayor Carlos
- Puente Rubio Jesus
- Renzi Paolo De Innocenti
- Serrano Erlanz Javier
- Vega Martinez Mario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4723 , F 210, S 8, H M 77571, I/A 31 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28
Empresa: ESTUCHADOS URABI SL
Administrador Solidario
- Ortega Martin Jose Manuel
- Vega Martinez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 210, S 8, H S 2364, I/A 4 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-39
Empresa: CENTRO ODONTOLOGICO CERVANTES SL
Liquidador Unico
- Vega Martinez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037 , F 43, S 8, H S 23497, I/A 2 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-39
VER MAS ACTOS
Información de VEGA MARTINEZ MARIO
Mostramos los datos de VEGA MARTINEZ MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA MARTINEZ MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos