MULTI POST VENTA MOTOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL, VIA PRINCIPAL, - PARCELA 57
Código Postal 13200
Municipio Manzanares
Provincia Ciudad Real
Razón Social MULTI POST VENTA MOTOR SL
CIF B13513742
Capital Social 20000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/06/2010
Nombres Anteriores
- CENTRO MULTIMARCA CIUDAD REAL SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MULTI POST VENTA MOTOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MULTI POST VENTA MOTOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Almarcha Angel | Administrador Mancomunado | 23/12/2010 | 17/04/2013 |
Jimenez Almarcha Angel | Liquidador | 17/04/2013 | 17/04/2013 |
Jimenez Almarcha Javier | Administrador Mancomunado | 23/12/2010 | 17/04/2013 |
Jimenez Almarcha Cesar | Administrador Unico | 02/08/2010 | 23/12/2010 |
ACTOS BORME DE MULTI POST VENTA MOTOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522 , F 86, S 8, H CR 20596, I/A 3 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522 , F 86, S 8, H CR 20596, I/A 3 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-13
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522 , F 86, S 8, H CR 20596, I/A 3 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-13
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522 , F 86, S 8, H CR 20596, I/A 3 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-13
Empresa: CENTRO MULTIMARCA CIUDAD REAL SL
- POLIG INDUSTRIAL, VIA PRINCIPAL, - PARCELA 57 (MANZANARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522 , F 86, S 8, H CR 20596, I/A 2 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-13-13
Empresa: CENTRO MULTIMARCA CIUDAD REAL SL
- MULTI POST VENTA MOTOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522 , F 86, S 8, H CR 20596, I/A 2 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-13-13
Empresa: CENTRO MULTIMARCA CIUDAD REAL SL
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522 , F 86, S 8, H CR 20596, I/A 2 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-13-13
Empresa: CENTRO MULTIMARCA CIUDAD REAL SL
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 16.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 20.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 400,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522 , F 86, S 8, H CR 20596, I/A 2 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-13-13
Empresa: CENTRO MULTIMARCA CIUDAD REAL SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522 , F 86, S 8, H CR 20596, I/A 2 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-13-13
Empresa: CENTRO MULTIMARCA CIUDAD REAL SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522 , F 86, S 8, H CR 20596, I/A 2 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-13-13