CENTRO MEDICO VIRGEN DE NURIA SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social CENTRO MEDICO VIRGEN DE NURIA SL
CIF B58870601
Actividad Otras actividades sanitarias
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SYNLAB HOLDING IBERIA SA
VINCULACIONES DE CENTRO MEDICO VIRGEN DE NURIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO MEDICO VIRGEN DE NURIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hornos Vila Josep Ignasi | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/10/2016 | 31/01/2018 |
Luis Miguel Da Palma Vieira | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/10/2016 | 31/01/2018 |
Muriel Sanz Jose Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/10/2016 | 31/01/2018 |
Ramos Santiago Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/10/2016 | 31/01/2018 |
Sumarroca Claverol Albert | REPR.143 RRM | 05/10/2016 | 31/01/2018 |
Sumarroca Claverol Albert | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/10/2016 | 31/01/2018 |
SYNLAB HOLDING IBERIA SA | Administrador Unico | 05/10/2016 | 31/01/2018 |
Valor Garcia Santiago | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/10/2016 | 31/01/2018 |
Ramos Santiago Antonio | Administrador Unico | 05/10/2016 | |
Cardona Vives Nuria | Apoderado | 20/09/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENTRO MEDICO VIRGEN DE NURIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23169 , F 138, S 8, H B 48351, I/A 15 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23169 , F 136, S 8, H B 48351, I/A 14 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 19: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23169 , F 136, S 8, H B 48351, I/A 13 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23169 , F 136, S 8, H B 48351, I/A 13 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23169 , F 136, S 8, H B 48351, I/A 13 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23169 , F 136, S 8, H B 48351, I/A 12 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08