RAMOS CARDONA LAURA
Informe ejecutivo de RAMOS CARDONA LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
VINCULACIONES DE RAMOS CARDONA LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS CARDONA LAURA
Empresa: MORISA SL
Administrador Solidario
- Ramos Cardona Laura
- Ramos Cardona Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33768 , F 169, S 8, H B 48349, I/A 15 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-08
Apoderado
- Cardona Vives Nuria
- Pitarch Messeguer Jose Antonio
- Ramos Cardona Laura
- Ramos Cardona Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23743 , F 205, S 8, H B 57855, I/A 17 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-08
Empresa: CENTRO MEDICO VIRGEN DE NURIA SL
Apoderado
- Cardona Vives Nuria
- Pitarch Meseguer Jose Antonio
- Ramos Cardona Laura
- Ramos Cardona Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23169 , F 136, S 8, H B 48351, I/A 12 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-08
Empresa: BRUGUES ASISTENCIAL SA
Apoderado
- Cardona Vives Nuria
- Pitarch Messeguer Jose Antonio
- Ramos Cardona Laura
- Ramos Cardona Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32658 , F 75, S 8, H B 85688, I/A 25 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-08
Empresa: IADA 2007 SL
Administrador Solidario
- Ramos Cardona Laura
- Ramos Cardona Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39991 , F 96, S 8, H B 355993, I/A 3 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-08
Información de RAMOS CARDONA LAURA
Mostramos los datos de RAMOS CARDONA LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS CARDONA LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos