CENTRO MEDICO PROFESOR WAKSMAN SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CENTRO MEDICO PROFESOR WAKSMAN SL
CIF B84293885
Capital Social 1599411.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 17/03/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CENTRO MEDICO PROFESOR WAKSMAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO MEDICO PROFESOR WAKSMAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA ROSALES SL | Consejero | 31/07/2020 | |
CENTRO MEDICO MIRASIERRA SLP | Consejero | 11/02/2016 | 31/07/2020 |
Del Corral Salas Alfonso | Liquidador Mancomunado | 31/07/2020 | 31/07/2020 |
Del Corral Salas Alfonso | Representante | 11/02/2016 | 31/07/2020 |
Deusto Ipiña Elena | Secretario No Consejero | 11/02/2016 | 31/07/2020 |
Deusto Ipiña Elena | Apoderado | 11/02/2016 | 31/07/2020 |
FEMARAL SL | Consejero | 11/02/2016 | 31/07/2020 |
FEMARAL SL | Presidente | 11/02/2016 | 31/07/2020 |
Hernandez Yañez Juan Carlos | Representante | 11/02/2016 | 31/07/2020 |
Hernandez Yañez Juan Carlos | Apoderado | 11/02/2016 | 31/07/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENTRO MEDICO PROFESOR WAKSMAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21158 , F 112, S 8, H M 375660, I/A 12 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21158 , F 112, S 8, H M 375660, I/A 12 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21158 , F 112, S 8, H M 375660, I/A 12 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21158 , F 112, S 8, H M 375660, I/A 12 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21158 , F 110, S 8, H M 375660, I/A 11 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21158 , F 110, S 8, H M 375660, I/A 11 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-28
Capital Anterior: | 1.455.364,00 | Euros |
Aumento de capital: | 144.047,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.599.411,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21158 , F 109, S 8, H M 375660, I/A 10 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21158 , F 109, S 8, H M 375660, I/A 10 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21158 , F 109, S 8, H M 375660, I/A 10 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-124-28