IGLESIAS GIL DE BERNABE ANA MARIA
Informe ejecutivo de IGLESIAS GIL DE BERNABE ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IGLESIAS GIL DE BERNABE ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANACRISBE SL | Apoderado Solidario | 15/06/2023 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS GIL DE BERNABE ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS GIL DE BERNABE ANA MARIA
Empresa: MANACRISBE SL
Apoderado Solidario
- Iglesias Gil De Bernabe Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15172 , F 84, S 8, H M 253765, I/A 6 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28
Empresa: CENTRO MEDICO PROFESOR WAKSMAN SL
Consejero
Presidente
Representante
- Del Corral Salas Alfonso
- Hernandez Yañez Juan Carlos
- Iglesias Gil De Bernabe Ana Maria
- Martin Alvarez Fernando
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21158 , F 112, S 8, H M 375660, I/A 12 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Empresa: MANACRISBE SL
Administrador Unico
- Iglesias Gil De Bernabe Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15172 , F 83, S 8, H M 253765, I/A 4 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Empresa: CENTRO MEDICO PROFESOR WAKSMAN SL
Consejero
Presidente
Representante
- Del Corral Salas Alfonso
- Hernandez Yañez Juan Carlos
- Iglesias Gil De Bernabe Ana Maria
- Martin Alvarez Fernando
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21158 , F 109, S 8, H M 375660, I/A 10 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Empresa: NUBESANA SA
Administrador Unico
- Iglesias Gil De Bernabe Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28930 , F 76, S 8, H M 520914, I/A 2 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-28
Empresa: NUBESANA SA
Administrador Unico
- Iglesias Gil De Bernabe Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28930 , F 74, S 8, H M 520914, I/A 1 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-28
Información de IGLESIAS GIL DE BERNABE ANA MARIA
Mostramos los datos de IGLESIAS GIL DE BERNABE ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS GIL DE BERNABE ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos