CENTRO INTERNACIONAL DE MEDICINA AVANZADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ribera del Loira, 52
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CENTRO INTERNACIONAL DE MEDICINA AVANZADA SL
CIF B62691944
Capital Social 1.29494E7 Euros
Actividad Actividades hospitalarias
Fecha de Constitución 19/10/2001
Nombres Anteriores
- CENTRO INTERNACIONAL DE MEDICINA AVANZADA SA
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario SANITAS SA DE HOSPITALES
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CENTRO INTERNACIONAL DE MEDICINA AVANZADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO INTERNACIONAL DE MEDICINA AVANZADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Akesson John Peter Erik | Apoderado Mancomunado | 22/01/2013 | 04/10/2013 |
Blazquez Pozo Cristina | Apoderado | 02/08/2011 | 04/10/2013 |
Cano Desandes Pedro | Apoderado Mancomunado | 05/04/2013 | 04/10/2013 |
Costa Pantoja Ignacio | Apoderado | 04/10/2013 | |
Costa Pantoja Ignacio | Apoderado Mancomunado | 22/01/2013 | 04/10/2013 |
Cristobal De La Cruz Jose Maria | Apoderado | 22/11/2011 | 04/10/2013 |
Delgado Cabezas Luis | Apoderado | 02/08/2011 | 04/10/2013 |
Erburu Arbizu Yolanda | Apoderado | 02/08/2011 | 04/10/2013 |
Ereño Iribarren Ignacio | Consejero | 02/08/2011 | 04/10/2013 |
Ereño Iribarren Ignacio | Apoderado | 02/08/2011 | 04/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENTRO INTERNACIONAL DE MEDICINA AVANZADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30632 , F 60, S 8, H M 551294, I/A 9 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30632 , F 60, S 8, H M 551294, I/A 9 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30632 , F 60, S 8, H M 551294, I/A 9 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Apoderado Mancomunado
- Akesson John Peter Erik
- Cano Desandes Pedro
- Costa Pantoja Ignacio
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Fernandez Romera Ana Maria
- Loughlin Gerarde
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Moreno Saiz Yolanda
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Prado Gonzalez Rafael
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Velasco Roiz Jose Maria
Apoderado
- Blazquez Pozo Cristina
- Costa Pantoja Ignacio
- Cristobal De La Cruz Jose Maria
- Delgado Cabezas Luis
- Erburu Arbizu Yolanda
- Ereño Iribarren Ignacio
- Erik Akesson John Peter
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Escolano Ferrer Cristina
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fuentes Manzanas Maria Mercedes
- Gallo Sahelices Sonia
- Giro Royo Antonio
- Jaureguizar Ruiz Jarabo Carlos Antonio
- Julve Garcia Miguel Angel
- Lopez Gil Beatriz
- Loughlin Gerarde
- Meseguer Muñoz Luis
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Moreno Saiz Yolanda
- Morillo Velarde Muñoz Miguel Angel
- Muñoz Ramos Manuel
- O'fferrall Alcazar Fernando
- Ochoa Arizu Jose Manuel
- Palomo Guerrero Vidal
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Perales Aroca Ana
- Peralta Gracia Ignacio
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Sabau Graziati Javier Pedro
- Sanchez De La Blanca Fernandez De Simon Agustin
- Sanz Ferrando Silvia
- Tisner Madrid Mariano
- Torrijos Lledo Gemma
- Turreira Ibernia Luis
- Velasco Roiz Jose Maria
- Vicario La Calle Alfonso
- Villaescusa Gonzalez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30632 , F 60, S 8, H M 551294, I/A 9 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30632 , F 60, S 8, H M 551294, I/A 9 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30632 , F 59, S 8, H M 551294, I/A 8 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30632 , F 59, S 8, H M 551294, I/A 7 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30632 , F 59, S 8, H M 551294, I/A 6 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30632 , F 59, S 8, H M 551294, I/A 5 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30632 , F 58, S 8, H M 551294, I/A 4 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-28