CENTRO DISTRIBUIDOR DE MERCANCIAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social AV de la Riera de Cassoles, 43
Código Postal 08012
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social CENTRO DISTRIBUIDOR DE MERCANCIAS SA
CIF A08857021
Actividad Depósito y almacenamiento
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CENTRO DISTRIBUIDOR DE MERCANCIAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO DISTRIBUIDOR DE MERCANCIAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casas Du Bar Vanessa | Administrador Concursal | 28/11/2012 | 16/10/2013 |
Espinasa Sanchez Maria Victoria | Administrador Unico | 23/05/2012 | 28/11/2012 |
Espinasa Sanchez Joan | Secretario | 23/05/2012 | |
Espinasa Sanchez Joan | Consejero | 23/05/2012 | |
Espinasa Sanchez Joan | Consejero Delegado | 23/05/2012 | |
Espinasa Sanchez Maria Victoria | Consejero | 23/05/2012 | |
Espinasa Sanchez Maria Victoria | Consejero Delegado | 23/05/2012 | |
Espinasa Vila Tomas | Presidente | 23/05/2012 | |
Espinasa Vila Tomas | Consejero | 23/05/2012 | |
Espinasa Vila Tomas | Consejero Delegado | 23/05/2012 |
ACTOS BORME DE CENTRO DISTRIBUIDOR DE MERCANCIAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25192 , F 76, S 8, H B 85887, I/A 15 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 573/2012, AUTO FIRME DE FECHA 24/07/2013, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25192 , F 76, S 8, H B 85887, I/A 15 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25192 , F 76, S 8, H B 85887, I/A 15 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 573/2012, AUTOS FIRMES DE FECHAS 22/01/2013: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION Y 25/04/2013: ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25192 , F 76, S 8, H B 85887, I/A 14 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25192 , F 74, S 8, H B 85887, I/A 13 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 573/2012, AUTO FIRME DE FECHA 17/09/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25192 , F 74, S 8, H B 85887, I/A 13 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25192 , F 74, S 8, H B 85887, I/A 13 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25192 , F 74, S 8, H B 85887, I/A 13 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25192 , F 70, S 8, H B 85887, I/A 12 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25192 , F 70, S 8, H B 85887, I/A 12 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08