ESPINASA SANCHEZ MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de ESPINASA SANCHEZ MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESPINASA SANCHEZ MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EBRAVIA HOLDING SL | Administrador Solidario | 20/12/2021 | |
ORDER QUALITY SL | Administrador Solidario | 27/10/2021 | |
TRANSPARETS SL | Administrador Solidario | 27/10/2021 |
VINCULACIONES DE ESPINASA SANCHEZ MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPINASA SANCHEZ MARIA VICTORIA
Empresa: EBRAVIA HOLDING SL
Administrador Solidario
- Espinasa Sanchez Juan
- Espinasa Sanchez Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48097 , F 212, S 8, H B 572213, I/A 1 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-08
Empresa: TRANSPARETS SL
Administrador Solidario
- Espinasa Sanchez Juan
- Espinasa Sanchez Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24602 , F 218, S 8, H B 71649, I/A 13 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-08
Empresa: TRANSPARETS SL
Consejero Delegado
- Espinasa Sanchez Francisco Javier
- Espinasa Sanchez Juan
- Espinasa Sanchez Maria Victoria
Consejero
- Espinasa Sanchez Francisco Javier
- Espinasa Sanchez Juan
- Espinasa Sanchez Maria Victoria
Presidente
- Espinasa Sanchez Maria Victoria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24602 , F 218, S 8, H B 71649, I/A 13 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-08
Empresa: ORDER QUALITY SL
Administrador Solidario
- Espinasa Sanchez Juan
- Espinasa Sanchez Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44402 , F 29, S 8, H B 455038, I/A 4 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-08
Empresa: ORDER QUALITY SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Espinasa Sanchez Francisco Javier
- Espinasa Sanchez Juan
- Espinasa Sanchez Maria Victoria
Consejero
- Espinasa Sanchez Francisco Javier
- Espinasa Sanchez Juan
- Espinasa Sanchez Maria Victoria
Presidente
- Espinasa Sanchez Maria Victoria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44402 , F 29, S 8, H B 455038, I/A 4 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-08
Empresa: ORDER QUALITY SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Espinasa Sanchez Francisco Javier
- Espinasa Sanchez Juan
- Espinasa Sanchez Maria Victoria
Consejero
- Espinasa Sanchez Francisco Javier
- Espinasa Sanchez Juan
- Espinasa Sanchez Maria Victoria
Presidente
- Espinasa Sanchez Maria Victoria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44402 , F 28, S 8, H B 455038, I/A 3 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-08
Empresa: ORDER QUALITY SL
Administrador Unico
- Espinasa Sanchez Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44402 , F 28, S 8, H B 455038, I/A 3 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-08
Empresa: TRANSPARETS SL
Consejero Delegado
- Espinasa Sanchez Francisco Javier
- Espinasa Sanchez Juan
- Espinasa Sanchez Maria Victoria
Consejero
- Espinasa Sanchez Francisco Javier
- Espinasa Sanchez Juan
- Espinasa Sanchez Maria Victoria
Presidente
- Espinasa Sanchez Maria Victoria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24602 , F 217, S 8, H B 71649, I/A 12 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
Empresa: TRANSPARETS SL
Administrador Unico
- Espinasa Sanchez Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24602 , F 217, S 8, H B 71649, I/A 12 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
Empresa: ORDER QUALITY SL
Administrador Unico
- Espinasa Sanchez Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44402 , F 27, S 8, H B 455038, I/A 1 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-08
VER MAS ACTOS
Información de ESPINASA SANCHEZ MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de ESPINASA SANCHEZ MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPINASA SANCHEZ MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos