CENTRO DE SALUD DE AGUA DEPORTIVO CULLERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Oest, 52
Código Postal 46001
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social CENTRO DE SALUD DE AGUA DEPORTIVO CULLERA SL
CIF B97830624
Actividad Construcción de edificios no residenciales
Fecha de Constitución 27/12/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario CHIAN HOLDING INCORPORATED SL
VINCULACIONES DE CENTRO DE SALUD DE AGUA DEPORTIVO CULLERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO DE SALUD DE AGUA DEPORTIVO CULLERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ciges Faura Manuel | Liquidador Unico | 11/07/2022 | 11/07/2022 |
Ciges Faura Manuel | Administrador Unico | 21/02/2019 | 11/07/2022 |
CHIAN HOLDING INCORPORATED SL | Socio Unico | 10/11/2014 | 03/06/2022 |
Morote Sarrion Juan | Administrador Unico | 10/11/2014 | 21/02/2019 |
Aparicio Argiles Celestino | Administrador Mancomunado | 10/11/2014 | 10/11/2014 |
Carlavilla Acebron Julio | Administrador Mancomunado | 10/11/2014 | 10/11/2014 |
Colaboradores De Las Administraciones Publicas Soc | Consejero | 10/11/2014 | |
Lopez Mañez Leopoldo Ernesto | Administrador Mancomunado | 10/11/2014 | 10/11/2014 |
MIDASCON SL | Socio Unico | 10/11/2014 | 10/11/2014 |
Soler Lujan Javier | Presidente | 10/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENTRO DE SALUD DE AGUA DEPORTIVO CULLERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8568, L 5856, F 95, S 8, H V 117937, I/A 8 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-46
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8568, L 5856, F 95, S 8, H V 117937, I/A 8 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8568, L 5856, F 95, S 8, H V 117937, I/A 8 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8568, L 5856, F 95, S 8, H V 117937, I/A 8 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8568, L 5856, F 95, S 8, H V 117937, I/A 8 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8568, L 5856, F 95, S 8, H V 117937, I/A 7 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8568, L 5856, F 95, S 8, H V 117937, I/A 7 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-46
- AVDA BARON DE CARCER 52 3 6 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8568, L 5856, F 94, S 8, H V 117937, I/A 6 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8568, L 5856, F 94, S 8, H V 117937, I/A 6 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8568, L 5856, F 94, S 8, H V 117937, I/A 6 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-46