CHIAN HOLDING INCORPORATED SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Oest, 52
Código Postal 46001
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social CHIAN HOLDING INCORPORATED SL
CIF B98654619
Capital Social 70000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 09/07/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CHIAN HOLDING INCORPORATED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHIAN HOLDING INCORPORATED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ciges Faura Manuel | Liquidador Unico | 13/12/2021 | 03/06/2022 |
Ciges Faura Manuel | Administrador Unico | 22/02/2019 | 13/12/2021 |
Morote Sarrion Juan | Administrador Unico | 18/08/2014 | 22/02/2019 |
ACTOS BORME DE CHIAN HOLDING INCORPORATED SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9839, L 7121, F 184, S 8, H V 161082, I/A 4 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9839, L 7121, F 184, S 8, H V 161082, I/A 4 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9839, L 7121, F 184, S 8, H V 161082, I/A 3 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9839, L 7121, F 184, S 8, H V 161082, I/A 3 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9839, L 7121, F 184, S 8, H V 161082, I/A 3 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9839, L 7121, F 184, S 8, H V 161082, I/A 3 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9839, L 7121, F 184, S 8, H V 161082, I/A 2 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9839, L 7121, F 184, S 8, H V 161082, I/A 2 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9839, L 7121, F 182, S 8, H V 161082, I/A 1 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-46
Dirección:AVDA BARON DE CARCER 52 3 6 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:09/07/14
Capital:70.000,00 Euros
Objeto social:Artículo 2º.- OBJETO.- La Sociedad tendrá por objeto la realización de las actividades de ínter-mediación inmobiliaria; la intermediación y asesoramiento en toda clase de préstamos y operaciones de financiación; la administración de fincas; y la promoción, compraventa y arrendamiento, excluido el fi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9839, L 7121, F 182, S 8, H V 161082, I/A 1 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-46