CENEPO CONSULT SL
Razón Social CENEPO CONSULT SL
CIF B36442895
Capital Social 3006.0 Euros
Nombres Anteriores
- CENTRO DE NEGOCIOS PONTEVEDRA SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Martinez Miguez Ana Maria
Propietario Fontan Baquero Juan
ORGANIGRAMA DE CENEPO CONSULT SL
VINCULACIONES DE CENEPO CONSULT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENEPO CONSULT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fontan Baquero Juan | Socio Unico | 02/10/2013 | |
Martinez Miguez Ana Maria | Administrador Unico | 02/10/2013 |
ACTOS BORME DE CENEPO CONSULT SL
Capital Anterior: | 45.090,00 | Euros |
Disminución de capital | 42.084,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 93,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864, L 2864, F 94, S 8, H PO 33131, I/A 6 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-36
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 21.- Para ser administrador no será necesario ostentar la condición de socio. El cargo de administrador tendrá una duración INDEFINIDA, manteniéndose su vigencia hasta que se produzca la renuncia propia de dicho cargo o su revocación por parte de la Junta General. No podrán ser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864, L 2864, F 94, S 8, H PO 33131, I/A 5 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-36
Empresa: CENTRO DE NEGOCIOS PONTEVEDRA SL
- "Artículo 2º.- La sociedad tiene por objeto: La gestión y explotación de contact centre y/o centros de negocios y/o centros empresariales y espacios de negocios (aulas, despachos, salones, así como servicios relacionados con dicha actividad), servicios de secretaría, domiciliación de sociedades, alq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864, L 2864, F 94, S 8, H PO 33131, I/A 4 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-36
Empresa: CENTRO DE NEGOCIOS PONTEVEDRA SL
- CENEPO CONSULT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864, L 2864, F 94, S 8, H PO 33131, I/A 4 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-36
Empresa: CENTRO DE NEGOCIOS PONTEVEDRA SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864, L 2864, F 94, S 8, H PO 33131, I/A 4 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-36
Empresa: CENTRO DE NEGOCIOS PONTEVEDRA SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864, L 2864, F 94, S 8, H PO 33131, I/A 4 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-36
Empresa: CENTRO DE NEGOCIOS PONTEVEDRA SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864, L 2864, F 94, S 8, H PO 33131, I/A 4 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-36
Empresa: CENTRO DE NEGOCIOS PONTEVEDRA SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-36
Empresa: CENTRO DE NEGOCIOS PONTEVEDRA SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-149-36
Empresa: CENTRO DE NEGOCIOS PONTEVEDRA SL
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-146-36