MONTARDO SOLAR SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 50
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MONTARDO SOLAR SPAIN SL
CIF B88206453
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 27/09/2018
Nombres Anteriores
- CELLINO INVERSIONES SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario CEF 3 ENERGIA SPAIN SA
VINCULACIONES DE MONTARDO SOLAR SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTARDO SOLAR SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Araujo Martinez Marta | Apoderado Solidario | 03/02/2023 | 12/04/2023 |
Belausteguigoitia Cruz Federico | Apoderado Solidario | 03/02/2023 | 12/04/2023 |
Cabo Taboada De Zuñiga Cristina | Apoderado Solidario | 03/02/2023 | 12/04/2023 |
CEF 3 ENERGIA SPAIN SA | Socio Unico | 20/12/2019 | 12/04/2023 |
Lopez Francesch Jordi | Administrador Solidario | 19/08/2022 | 12/04/2023 |
Lopez Francesch Jordi | Liquidador | 12/04/2023 | 12/04/2023 |
Sanchez Molinero Maite | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/08/2022 | 12/04/2023 |
Selva Jimenez Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/08/2022 | 12/04/2023 |
Stephen Scott Lawrence Jr | Administrador Solidario | 19/08/2022 | 12/04/2023 |
Lopez Francesch Jordi | Administrador Mancomunado | 08/06/2020 | 17/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONTARDO SOLAR SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48425 , F 3, S 8, H B 548896, I/A 8 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48425 , F 3, S 8, H B 548896, I/A 8 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48425 , F 3, S 8, H B 548896, I/A 8 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48425 , F 3, S 8, H B 548896, I/A 7 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47336 , F 36, S 8, H B 548896, I/A 6 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47336 , F 36, S 8, H B 548896, I/A 5 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47336 , F 35, S 8, H B 548896, I/A 4 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-08
Empresa: CELLINO INVERSIONES SL
- LA PROMOCION Y DESARROLLO EN TODAS SUS FASES, DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION DE ENERGIA , A PARTIR DE FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES, LA REALIZACION DE PROYECTOS RELACIONADOS CON INGENIERIA,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47336 , F 34, S 8, H B 548896, I/A 3 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-08
Empresa: CELLINO INVERSIONES SL
- CL PASSEIG DE GRACIA, 50, 5 PLANTA (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47336 , F 34, S 8, H B 548896, I/A 3 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-08
Empresa: CELLINO INVERSIONES SL
- MONTARDO SOLAR SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47336 , F 34, S 8, H B 548896, I/A 3 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-08