CELESUR MEDIO AMBIENTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Tormo de Haro, 18
Código Postal 03300
Municipio Orihuela
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social CELESUR MEDIO AMBIENTE SL
CIF B53203931
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Página Web www.celesur.com
Propietario DRUCKER GESTION DE EMPRESAS SL
VINCULACIONES DE CELESUR MEDIO AMBIENTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CELESUR MEDIO AMBIENTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abenza Guillamon Francisco | Liquidador | 28/06/2023 | 28/06/2023 |
Abenza Guillamon Francisco | Administrador Unico | 28/06/2023 | |
Cases Fernandez Francisca | Apoderado Mancomunado | 25/04/2012 | 28/06/2023 |
DRUCKER GESTION DE EMPRESAS SL | Socio Unico | 29/09/2011 | 28/06/2023 |
Noves Nicolas Alberto | Apoderado Mancomunado | 25/04/2012 | 28/06/2023 |
Ruiz Hernandez Maria Carmen | Apoderado Mancomunado | 25/04/2012 | 06/02/2017 |
Ruiz Hernandez Maria Carmen | Apoderado Mancomunado | 06/02/2017 | |
Segura Abad Juan Carlos | Apoderado Mancomunado | 01/04/2010 |
ACTOS BORME DE CELESUR MEDIO AMBIENTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 225, S 8, H A 43298, I/A 12 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 225, S 8, H A 43298, I/A 12 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 225, S 8, H A 43298, I/A 12 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 225, S 8, H A 43298, I/A 12 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-03
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 225, S 8, H A 43298, I/A 11 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-03
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 225, S 8, H A 43298, I/A 10 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 225, S 8, H A 43298, I/A 9 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-03
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 225, S 8, H A 43298, I/A 8 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-03