NOVES NICOLAS ALBERTO
Informe ejecutivo de NOVES NICOLAS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOVES NICOLAS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRAGA2014 SL | Apoderado | 17/02/2023 | |
DRUCKER GESTION DE EMPRESAS SL | Apoderado Mancomunado | 03/02/2017 | |
AGRICULTURA ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD SL | Apoderado Mancomunado | 19/01/2017 | |
CELESUR SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION SL | Apoderado | 08/07/2009 |
VINCULACIONES DE NOVES NICOLAS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOVES NICOLAS ALBERTO
Empresa: DRAGA2014 SL
Apoderado
- Cases Fernandez Francisca
- Noves Nicolas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32327 , F 49, S 8, H M 581890, I/A 10 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: DRAGA2014 SICAV
Consejero
- Abenza Guillamon Francisco
- Abenza Simon Clara
- Noves Nicolas Alberto
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Noves Nicolas Alberto
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32327 , F 46, S 8, H M 581890, I/A 9 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Empresa: DRAGA2014 SICAV
Consejero
- Abenza Guillamon Francisco
- Noves Nicolas Alberto
Presidente
Secretario
- Noves Nicolas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32327 , F 45, S 8, H M 581890, I/A 7 (22/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Empresa: DRAGA2014 SICAV
Secretario
- Noves Nicolas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32327 , F 44, S 8, H M 581890, I/A 3 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-28
Empresa: DRUCKER GESTION DE EMPRESAS SL
Apoderado Mancomunado
- Cases Fernandez Francisca
- Noves Nicolas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2794 , F 192, S 8, H A 83104, I/A 15 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-03
Empresa: INDHANOVA CORPORATION SL
Apoderado Mancomunado
- Cases Fernandez Francisca
- Noves Nicolas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3485 , F 202, S 8, H A 123167, I/A 6 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-03
Empresa: DRAGA2014 SICAV
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
- Abenza Guillamon Francisco
- Abenza Simon Maria Dolores
- Noves Nicolas Alberto
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32327 , F 41, S 8, H M 581890, I/A 1 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-28
Empresa: CELESUR MEDIO AMBIENTE SL
Apoderado Mancomunado
- Cases Fernandez Francisca
- Noves Nicolas Alberto
- Ruiz Hernandez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 225, S 8, H A 43298, I/A 10 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-03
Empresa: HACIENDA EL FONTANAR SL
Apoderado Mancomunado
- Abenza Simon Maria Dolores
- Noves Nicolas Alberto
- Ruiz Hernandez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1956 , F 139, S 8, H A 24004, I/A 15 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-03
Empresa: DRUCKER GESTION DE EMPRESAS SL
Apoderado Mancomunado
- Noves Nicolas Alberto
- Ruiz Hernandez Maria Carmen
- Segura Abad Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 165, S 8, H A 83104, I/A 7 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-03
VER MAS ACTOS
Información de NOVES NICOLAS ALBERTO
Mostramos los datos de NOVES NICOLAS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOVES NICOLAS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos