CEDARS AUTOSPORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Suiza, 18
Código Postal 28823
Municipio Coslada
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CEDARS AUTOSPORT SL
CIF B85855005
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 18/12/2009
Nombres Anteriores
- ROTAPRESS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CEDARS AUTOSPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CEDARS AUTOSPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jammal Fernandez Noel | Apoderado | 06/05/2014 | 15/08/2019 |
Jammal Fernandez Noel | Liquidador | 15/08/2019 | 15/08/2019 |
Jammal Fernandez Noel | Administrador Unico | 10/12/2015 | 15/08/2019 |
Jammal Rodriguez Tatiana | Apoderado | 05/04/2016 | 15/08/2019 |
Jammal Abboud Youssef | Representante | 17/02/2012 | 10/12/2015 |
TRAINVER SERVICIOS INMOBILIARIOS SA | Administrador Unico | 19/01/2010 | 10/12/2015 |
Sagredo Vernet Ricardo | Apoderado | 20/02/2012 | 06/05/2014 |
Sagredo Vernet Ricardo | Representante | 19/01/2010 | 17/02/2012 |
ACTOS BORME DE CEDARS AUTOSPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27374 , F 26, S 8, H M 493320, I/A 8 (15/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27374 , F 26, S 8, H M 493320, I/A 8 (15/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27374 , F 26, S 8, H M 493320, I/A 8 (15/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27374 , F 26, S 8, H M 493320, I/A 8 (15/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27374 , F 25, S 8, H M 493320, I/A 7 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27374 , F 25, S 8, H M 493320, I/A 6 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27374 , F 25, S 8, H M 493320, I/A 6 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27374 , F 23, S 8, H M 493320, I/A 5 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27374 , F 23, S 8, H M 493320, I/A 5 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27374 , F 23, S 8, H M 493320, I/A 4 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28