CCAN ARTE 2005 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Carlos III El Noble / Karlos III Noblearen Etorbid, 8
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social CCAN ARTE 2005 SL
CIF B31868722
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 24/11/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CCAN ARTE 2005 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CCAN ARTE 2005 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moragas Feixa Xavier | Administrador Unico | 23/10/2012 | 29/01/2014 |
HISCAN PATRIMONIO II SL | Administrador Unico | 06/06/2011 | 23/10/2012 |
Oderiz San Martin Juan | Administrador Solidario | 06/06/2011 | |
Pascual Sanz Alberto | Administrador Solidario | 06/06/2011 |
ACTOS BORME DE CCAN ARTE 2005 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 103, S 8, H NA 23526, I/A 5 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 103, S 8, H NA 23526, I/A 5 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 103, S 8, H NA 23526, I/A 5 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 103, S 8, H NA 23526, I/A 4 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 103, S 8, H NA 23526, I/A 4 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 103, S 8, H NA 23526, I/A 3 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 103, S 8, H NA 23526, I/A 3 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 103, S 8, H NA 23526, I/A 3 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-31