CAUTE ASESORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ferran Puig, 64
Código Postal 08023
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAUTE ASESORES SL
CIF B65873580
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/01/2013
Nombres Anteriores
- CAUTE ASESORES EAFI SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CAUTE ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAUTE ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AOB GLOBAL AUDITORIA DE CUENTAS SL | Auditor | 09/01/2015 | 29/04/2024 |
Vidal Ribas Marti Enric | Liquidador | 29/04/2024 | 29/04/2024 |
Vidal Ribas Marti Enric | Administrador Unico | 24/01/2013 | 29/04/2024 |
MOORE STEPHENS ADDVERIS AUDITORES Y CONSULTORES SL | Auditor | 04/04/2014 | 09/01/2015 |
ACTOS BORME DE CAUTE ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43569 , F 97, S 8, H B 432482, I/A 8 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43569 , F 97, S 8, H B 432482, I/A 8 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43569 , F 97, S 8, H B 432482, I/A 8 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: ENRIQUE VIDAL RIBAS MARTI
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43569 , F 97, S 8, H B 432482, I/A 7 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-08
- CL FERRAN PUIG,64-66 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43569 , F 97, S 8, H B 432482, I/A 6 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-08
Empresa: CAUTE ASESORES EAFI SL
- LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ESTRATEGICA A EMPRESAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43569 , F 96, S 8, H B 432482, I/A 5 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-08
Empresa: CAUTE ASESORES EAFI SL
- CAUTE ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43569 , F 96, S 8, H B 432482, I/A 5 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-08
Empresa: CAUTE ASESORES EAFI SL
- Otras modificaciones estatutarias: CONVERSION DE LA SOCIEDAD DE EMPRESA DE ASESORAMIENTO FINANCIERO A SOCIEDAD LIMITADA ORDINARIA CON LA DENOMINACION: CAUTE ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43569 , F 96, S 8, H B 432482, I/A 5 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-08
Empresa: CAUTE ASESORES EAFI SL
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43569 , F 96, S 8, H B 432482, I/A 4 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
Empresa: CAUTE ASESORES EAFI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43569 , F 96, S 8, H B 432482, I/A 4 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08