CATOC INVERSIONES GLOBALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cedaceros, 9
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CATOC INVERSIONES GLOBALES SL
CIF A28304244
Capital Social 7695624.7 Euros
Nombres Anteriores
- CATOC SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
VINCULACIONES DE CATOC INVERSIONES GLOBALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CATOC INVERSIONES GLOBALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arregui Laborda Francico Jose | Apoderado | 24/06/2020 | 15/09/2023 |
Bigorra Rodriguez Carlos | Apoderado | 03/08/2022 | 15/09/2023 |
De Los Reyes Leoz Francisco Javier | Apoderado | 03/08/2022 | 15/09/2023 |
Escudero Cutal Maria | Apoderado | 03/08/2022 | 15/09/2023 |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | Administrador Unico | 18/11/2022 | 15/09/2023 |
Nabal Vicuña Elena | Apoderado | 24/06/2020 | 15/09/2023 |
Nabal Vicuña Elena | Representante | 18/11/2022 | 15/09/2023 |
Nabal Vicuña Elena | Apoderado | 03/08/2022 | 15/09/2023 |
Oros Casañas Silvia | Apoderado | 03/08/2022 | 15/09/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 18/07/2018 | 15/09/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CATOC INVERSIONES GLOBALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37363 , F 159, S 8, H M 666191, I/A 22 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-28
- Cierre provisional de la hoja social por plazo de seis meses, de conformidad con lo preceptuado en el Articulo 231 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37363 , F 159, S 8, H M 666191, I/A 21-M (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37363 , F 158, S 8, H M 666191, I/A 21 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37363 , F 158, S 8, H M 666191, I/A 21 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37363 , F 158, S 8, H M 666191, I/A 21 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37363 , F 158, S 8, H M 666191, I/A 20 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37363 , F 157, S 8, H M 666191, I/A 19 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
- CATOC INVERSIONES GLOBALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37363 , F 152, S 8, H M 666191, I/A 18 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
- TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA (SICAV) EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y BAJA DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, CANCELACION DE LAS ANOTACIONES EN CUENTA Y EXCLUSION DE LA NEGOCIACION EN BME MTF EQUITY DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37363 , F 152, S 8, H M 666191, I/A 18 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
- Otras modificaciones estatutarias: DEROGACION DE LOS ACTUALES ESTATUTOS SOCIALES Y APROBACION DE UN NUEVO TEXTO INTEGRO DE LOS MISMOS, CON MOTIVO ENTRE OTROS DE ADAPTARLOS A LA NUEVA SITUACION JURIDICA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37363 , F 152, S 8, H M 666191, I/A 18 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28