CATCONIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Josep Vidal I Granes, 68
Código Postal 08173
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CATCONIA SL
CIF B66554684
Capital Social 60000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/06/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CATCONIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CATCONIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Minguella Alvarez Maria Eugenia | Liquidador | 09/03/2021 | 09/03/2021 |
Minguella Alvarez Maria Eugenia | Administrador Unico | 30/06/2017 | 09/03/2021 |
Piro Galito Ramon | Administrador Unico | 11/06/2015 | 30/06/2017 |
ACTOS BORME DE CATCONIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44867 , F 17, S 8, H B 469832, I/A 4 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44867 , F 17, S 8, H B 469832, I/A 4 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44867 , F 17, S 8, H B 469832, I/A 4 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44867 , F 17, S 8, H B 469832, I/A 3 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44867 , F 17, S 8, H B 469832, I/A 3 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 57.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.900,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44867 , F 16, S 8, H B 469832, I/A 2 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44867 , F 16, S 8, H B 469832, I/A 1 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-08
Dirección:CL JOSEP VIDAL GRANES NUM.68 P.4 PTA.4 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:05/06/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION,INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO.ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.PRESTACION DE SERVICIOS.ACTIVIDADES DE GESTION Y ADMINISTRACION.SERVICIOS EDUCATIVOS,SANITARIOS,DE OCIO Y ENTRETENIMIENTO.TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44867 , F 16, S 8, H B 469832, I/A 1 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-08