PIRO GALITO RAMON
Informe ejecutivo de PIRO GALITO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PIRO GALITO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUBIUS NETWORK SL | Consejero | 23/08/2024 | |
INDUBIUS NETWORK SL | Presidente | 23/08/2024 | |
INDUBIUS NETWORK SL | Consejero Delegado | 23/08/2024 | |
IDEATRIUM SL | Administrador Solidario | 09/02/2024 |
VINCULACIONES DE PIRO GALITO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIRO GALITO RAMON
Empresa: INDUBIUS NETWORK SL
Consejero Delegado
- MOTWARD SL
- Piro Galito Ramon
- Rosell Rufat Carles
Consejero
- MOTWARD SL
- Piro Galito Ramon
- Rosell Rufat Carles
Presidente
- Piro Galito Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 35493, I/A 3 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-25
Empresa: INDUBIUS NETWORK SL
Consejero Delegado
- Piro Galito Ramon
Consejero
- Fernandez De Aragon Y Rioja Jacinto Isaac Carlos
- Galofre Mercade Roger
- Piro Galito Ramon
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 35493, I/A 3 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-25
Empresa: IDEATRIUM SL
Administrador Solidario
- Fernandez De Aragon Rioja Jacinto Isaac Carlos
- Piro Galito Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 13, S 8, H L 35450, I/A 1 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-25
Empresa: INDUBIUS NETWORK SL
Consejero Delegado
- Piro Galito Ramon
Consejero
- Fernandez De Aragon Y Rioja Jacinto Isaac Carlos
- Galofre Mercade Roger
- Piro Galito Ramon
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1711 , F 201, S 8, H L 35493, I/A 1 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-25
Empresa: CATCONIA SL
Administrador Unico
- Piro Galito Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44867 , F 17, S 8, H B 469832, I/A 3 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-08
Empresa: CATCONIA SL
Administrador Unico
- Piro Galito Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44867 , F 16, S 8, H B 469832, I/A 1 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-08
Empresa: SIGMA APS IT SERVEI SL
Administrador Unico
- Piro Galito Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40951 , F 46, S 8, H B 373772, I/A 1 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-08
Información de PIRO GALITO RAMON
Mostramos los datos de PIRO GALITO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIRO GALITO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos