CATALONIA LANGUAGE SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bruc, 140
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CATALONIA LANGUAGE SERVICES SL
CIF B60967361
Actividad Actividades auxiliares a la educación
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Alvaro Sabariegos Fernando
VINCULACIONES DE CATALONIA LANGUAGE SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CATALONIA LANGUAGE SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvaro Sabariegos Fernando | Administrador Unico | 23/12/2019 | 21/07/2020 |
Aguilar Centrich Xavier | Administrador Solidario | 29/01/2019 | 23/12/2019 |
Casas Barri Ferran | Administrador Solidario | 29/01/2019 | 23/12/2019 |
Costa Marimon Jordi | Administrador Solidario | 29/01/2019 | 23/12/2019 |
Ferran Joaquim Costa Marimon | Administrador Solidario | 29/01/2019 | 23/12/2019 |
Hans Jorgen Pachler | Apoderado | 08/04/2019 | |
De La Osa Martinez Agustina | Administrador Unico | 12/03/2013 | 29/01/2019 |
Hans Jorgen Pachler | Administrador | 12/03/2013 |
ACTOS BORME DE CATALONIA LANGUAGE SERVICES SL
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28590 , F 154, S 8, H B 141025, I/A 13 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28590 , F 152, S 8, H B 141025, I/A 12 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 297/2020, AUTO FIRME DE FECHA 20/02/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28590 , F 152, S 8, H B 141025, I/A 12 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SIENDO EL SOCIO UNICO: DON FERNANDO ALVARO SABARIEGOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28590 , F 152, S 8, H B 141025, I/A 11 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28590 , F 152, S 8, H B 141025, I/A 11 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28590 , F 152, S 8, H B 141025, I/A 11 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28590 , F 152, S 8, H B 141025, I/A 10 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28590 , F 152, S 8, H B 141025, I/A 9 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28590 , F 152, S 8, H B 141025, I/A 9 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28590 , F 152, S 8, H B 141025, I/A 9 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-08