COSTA MARIMON JORDI
Informe ejecutivo de COSTA MARIMON JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COSTA MARIMON JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEARNLINGUA SL | Administrador Solidario | 07/03/2019 | |
FUNLANG SL | Administrador Unico | 15/04/2010 |
VINCULACIONES DE COSTA MARIMON JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTA MARIMON JORDI
Empresa: CATALONIA LANGUAGE SERVICES SL
Administrador Solidario
- Aguilar Centrich Xavier
- Casas Barri Ferran
- Costa Marimon Jordi
- Ferran Joaquim Costa Marimon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28590 , F 152, S 8, H B 141025, I/A 11 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
Empresa: LEARNLINGUA SL
Administrador Solidario
- Aguilar Centrich Xavier
- Casas Barri Ferran
- Costa Marimon Jordi
- Ferran Joaquim Costa Marimon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44797 , F 133, S 8, H B 467829, I/A 3 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-08
Empresa: LEARNLINGUA SL
Administrador Unico
- Costa Marimon Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44797 , F 133, S 8, H B 467829, I/A 3 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-08
Empresa: CATALONIA LANGUAGE SERVICES SL
Administrador Solidario
- Aguilar Centrich Xavier
- Casas Barri Ferran
- Costa Marimon Jordi
- Ferran Joaquim Costa Marimon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28590 , F 152, S 8, H B 141025, I/A 9 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-08
Empresa: LEARNLINGUA SL
Administrador Unico
- Costa Marimon Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44797 , F 132, S 8, H B 467829, I/A 1 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-08
Empresa: GRANOLLERS ENGLISH SL
Administrador Solidario
- Costa Marimon Jordi
- Serracanta Espinalt Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41152 , F 11, S 8, H B 380704, I/A 2 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-08
Empresa: FUNLANG SL
Administrador Unico
- Costa Marimon Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36406 , F 48, S 8, H B 288027, I/A 6 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-08
Empresa: GRANOLLERS ENGLISH SL
Administrador Solidario
- Costa Marimon Jordi
- Serracanta Espinalt Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41152 , F 8, S 8, H B 380704, I/A 1 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-08
Información de COSTA MARIMON JORDI
Mostramos los datos de COSTA MARIMON JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTA MARIMON JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos