CASAS DE ELCHE S. XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Reina Victoria, 83
Código Postal 03201
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social CASAS DE ELCHE S. XXI SL
CIF B42515114
Capital Social 1079000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/06/2017
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CASAS DE ELCHE S. XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASAS DE ELCHE S. XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esclapez Roman Manuel | Administrador Mancomunado | 29/06/2017 | 17/10/2023 |
Esclapez Roman Manuel | Liquidador Mancomunado | 17/10/2023 | 17/10/2023 |
Sanchez Vilchez Gerardo | Administrador Mancomunado | 29/06/2017 | 17/10/2023 |
Sanchez Vilchez Gerardo | Liquidador Mancomunado | 17/10/2023 | 17/10/2023 |
ACTOS BORME DE CASAS DE ELCHE S. XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4046 , F 163, S 8, H A 155760, I/A 3 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4046 , F 163, S 8, H A 155760, I/A 3 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-03
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4046 , F 163, S 8, H A 155760, I/A 3 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-03
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4046 , F 163, S 8, H A 155760, I/A 3 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-03
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.076.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.079.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 35.866,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4046 , F 163, S 8, H A 155760, I/A 2 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4046 , F 162, S 8, H A 155760, I/A 1 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-03
Dirección:AVDA REINA VICTORIA 83 BAJO (ELCHE)
Comienzo de operaciones:22/06/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La promoción, construcción, restauración, rehabilitación, compra, venta, arrendamiento o explotación de toda clase de edificios y obras, tanto viviendas libres o de protección oficial, como locales, naves industriales, estructuras industriales y cualquier otro tipo de edificación. La adquisición de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4046 , F 162, S 8, H A 155760, I/A 1 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-03