SANCHEZ VILCHEZ GERARDO
Informe ejecutivo de SANCHEZ VILCHEZ GERARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SANCHEZ VILCHEZ GERARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES SORTS GATA SL | Administrador Unico | 26/09/2023 | |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS FRANJIVERDE SL | Apoderado | 19/01/2022 | |
SINGULARES DEL VINALOPO SL | Apoderado | 06/04/2018 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ VILCHEZ GERARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ VILCHEZ GERARDO
Empresa: CASAS DE ELCHE S. XXI SL
Liquidador Mancomunado
- Esclapez Roman Manuel
- Sanchez Vilchez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4046 , F 163, S 8, H A 155760, I/A 3 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-03
Empresa: CASAS DE ELCHE S. XXI SL
Administrador Mancomunado
- Esclapez Roman Manuel
- Sanchez Vilchez Gerardo
Liquidador Mancomunado
- Esclapez Roman Manuel
- Sanchez Vilchez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4046 , F 163, S 8, H A 155760, I/A 3 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-03
Empresa: PROMOCIONES SORTS GATA SL
Administrador Unico
- Sanchez Vilchez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4499 , F 177, S 8, H A 181317, I/A 3 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-03
Empresa: PROMOCIONES SORTS GATA SL
Administrador Mancomunado
- Esclapez Roman Manuel
- Sanchez Vilchez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4499 , F 177, S 8, H A 181317, I/A 3 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-03
Empresa: PROMOCIONES SORTS GATA SL
Administrador Mancomunado
- Esclapez Roman Manuel
- Sanchez Vilchez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4499 , F 176, S 8, H A 181317, I/A 1 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-03
Apoderado
- Sanchez Vilchez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 108, S 8, H A 63350, I/A 6 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-03
Empresa: EDIFICACIONES LLANO ARANA SL
Liquidador
- Sanchez Vilchez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3754 , F 23, S 8, H A 138772, I/A 2 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-03
Empresa: EDIFICACIONES LLANO ARANA SL
Administrador Unico
- Sanchez Vilchez Gerardo
Liquidador
- Sanchez Vilchez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3754 , F 23, S 8, H A 138772, I/A 2 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-03
Empresa: SINGULARES DEL VINALOPO SL
Apoderado
- Sanchez Vilchez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3619 , F 14, S 8, H A 130763, I/A 5 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-03
Empresa: CASAS DE ELCHE S. XXI SL
Administrador Mancomunado
- Esclapez Roman Manuel
- Sanchez Vilchez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4046 , F 162, S 8, H A 155760, I/A 1 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-03
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ VILCHEZ GERARDO
Mostramos los datos de SANCHEZ VILCHEZ GERARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ VILCHEZ GERARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos