CASAPRO EPI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Euskadi, 8
Código Postal 20305
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social CASAPRO EPI SL
CIF B75110593
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 15/04/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CASAPRO EPI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASAPRO EPI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Larroude Arrieta Alexia Marie | Administrador Unico | 05/02/2018 | 23/01/2019 |
Larroude Arrieta Alexia Marie | Liquidador | 23/01/2019 | 23/01/2019 |
Kiraly Pascal Joseph | Socio Unico | 23/05/2014 | 05/02/2018 |
Kiraly Pascal Joseph | Administrador Unico | 23/05/2014 | 05/02/2018 |
ACTOS BORME DE CASAPRO EPI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2652 , F 182, S 8, H SS 36345, I/A 4 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2652 , F 182, S 8, H SS 36345, I/A 4 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2652 , F 182, S 8, H SS 36345, I/A 4 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2652 , F 182, S 8, H SS 36345, I/A 4 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2652 , F 181, S 8, H SS 36345, I/A 3 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
- PLAZA PLAZA EUSKADI, 8 PLANTA 4ª IZQUIERDA.- POLIG (IRUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2652 , F 181, S 8, H SS 36345, I/A 2 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2652 , F 181, S 8, H SS 36345, I/A 2 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2652 , F 181, S 8, H SS 36345, I/A 2 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2652 , F 179, S 8, H SS 36345, I/A 1 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2652 , F 179, S 8, H SS 36345, I/A 1 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-20