LARROUDE ARRIETA ALEXIA MARIE
Informe ejecutivo de LARROUDE ARRIETA ALEXIA MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LARROUDE ARRIETA ALEXIA MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAKILAKO SL | Liquidador | 03/10/2019 | 03/10/2019 |
MAKILAKO SL | Administrador Unico | 28/06/2018 | 03/10/2019 |
CASAPRO EPI SL | Administrador Unico | 05/02/2018 | 23/01/2019 |
CASAPRO EPI SL | Liquidador | 23/01/2019 | 23/01/2019 |
VINCULACIONES DE LARROUDE ARRIETA ALEXIA MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARROUDE ARRIETA ALEXIA MARIE
Empresa: MAKILAKO SL
Liquidador
- Larroude Arrieta Alexia Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 139, S 8, H SS 40607, I/A 2 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-20
Empresa: MAKILAKO SL
Administrador Unico
- Larroude Arrieta Alexia Marie
Liquidador
- Larroude Arrieta Alexia Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 139, S 8, H SS 40607, I/A 2 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-20
Empresa: CASAPRO EPI SL
Liquidador
- Larroude Arrieta Alexia Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2652 , F 182, S 8, H SS 36345, I/A 4 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
Empresa: CASAPRO EPI SL
Administrador Unico
- Larroude Arrieta Alexia Marie
Liquidador
- Larroude Arrieta Alexia Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2652 , F 182, S 8, H SS 36345, I/A 4 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
Empresa: MAKILAKO SL
Administrador Unico
- Larroude Arrieta Alexia Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 139, S 8, H SS 40607, I/A 1 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-20
Empresa: CASAPRO EPI SL
Administrador Unico
- Larroude Arrieta Alexia Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2652 , F 181, S 8, H SS 36345, I/A 2 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Información de LARROUDE ARRIETA ALEXIA MARIE
Mostramos los datos de LARROUDE ARRIETA ALEXIA MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARROUDE ARRIETA ALEXIA MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos