CASA BERNAL SELECCION SL - EXTINGUIDA
Municipio Alcantarilla
Provincia Murcia
Razón Social CASA BERNAL SELECCION SL
CIF B73587248
Capital Social 42000.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 30/05/2008
Página Web www.casabernal.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CASA BERNAL SELECCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASA BERNAL SELECCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ricardo Alarcon Carrion | Apoderado | 24/10/2013 | 11/02/2015 |
Ricardo Alarcon Saura | Apoderado | 03/04/2012 | 11/02/2015 |
Ricardo Alarcon Saura | Administrador Solidario | 24/10/2013 | 11/02/2015 |
Serafin Franco Monreal | Administrador Solidario | 24/10/2013 | 11/02/2015 |
Ricardo Alarcon Carrion | Administrador Solidario | 03/02/2011 | 24/10/2013 |
Serafin Franco Monreal | Administrador Solidario | 03/02/2011 | 24/10/2013 |
Jose Matas Tomas | Administrador Mancomunado | 03/02/2011 | |
Ricardo Alarcon Carrion | Administrador Mancomunado | 03/02/2011 | |
Serafin Franco Monreal | Administrador Mancomunado | 03/02/2011 |
ACTOS BORME DE CASA BERNAL SELECCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2988 , F 135, S 8, H MU 68782, I/A 7 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-30
- Cesión global de activo y pasivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2988 , F 135, S 8, H MU 68782, I/A 7 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-30
- Beneficiarias de la cesión: REDISSA & DIBOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2988 , F 135, S 8, H MU 68782, I/A 7 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2988 , F 135, S 8, H MU 68782, I/A 7 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-30
- Beneficiarios de la cesion: REDISSA & DIBOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (08/08/2014)
CVE: BORME-B-2014-154-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 223, S 8, H MU 68782, I/A 6 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 223, S 8, H MU 68782, I/A 5 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 223, S 8, H MU 68782, I/A 5 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-30
Capital Anterior: | 12.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 42.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 250,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 223, S 8, H MU 68782, I/A 4 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 221, S 8, H MU 68782, I/A 3 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-30