RICARDO ALARCON SAURA
Informe ejecutivo de RICARDO ALARCON SAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RICARDO ALARCON SAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDISSA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SURESTE SL | Administrador Solidario | 23/10/2013 | |
REDISSA & DIBOS SL | Administrador Solidario | 23/10/2013 | |
DISTRIBUIDORAS DE BODEGAS SL | Administrador Solidario | 23/10/2013 | |
REDISSA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SURESTE SL | Apoderado | 30/03/2012 | |
DISTRIBUIDORAS DE BODEGAS SL | Apoderado | 30/03/2012 | |
REDISSA & DIBOS SL | Apoderado | 30/03/2012 |
VINCULACIONES DE RICARDO ALARCON SAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICARDO ALARCON SAURA
Empresa: CASA BERNAL SELECCION SL
Administrador Solidario
- Ricardo Alarcon Saura
- Serafin Franco Monreal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2988 , F 135, S 8, H MU 68782, I/A 7 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-30
Empresa: CASA BERNAL SELECCION SL
Administrador Solidario
- Ricardo Alarcon Saura
- Serafin Franco Monreal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 223, S 8, H MU 68782, I/A 5 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-30
Empresa: DISTRIBUIDORAS DE BODEGAS SL
Administrador Solidario
- Ricardo Alarcon Saura
- Serafin Franco Monreal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1192 , F 126, S 8, H MU 4888, I/A 10 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-30
Empresa: REDISSA & DIBOS SL
Administrador Solidario
- Ricardo Alarcon Saura
- Serafin Franco Monreal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1647 , F 48, S 8, H MU 33369, I/A 3 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-30
Administrador Solidario
- Ricardo Alarcon Saura
- Serafin Franco Monreal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1192 , F 203, S 8, H MU 9043, I/A 10 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-30
Empresa: CASA BERNAL SELECCION SL
Apoderado
- Ricardo Alarcon Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 221, S 8, H MU 68782, I/A 3 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-30
Empresa: REDISSA & DIBOS SL
Apoderado
- Ricardo Alarcon Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1647 , F 45, S 8, H MU 33369, I/A 2 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-30
Empresa: DISTRIBUIDORAS DE BODEGAS SL
Apoderado
- Ricardo Alarcon Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1192 , F 124, S 8, H MU 4888, I/A 9 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-30
Apoderado
- Ricardo Alarcon Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1192 , F 201, S 8, H MU 9043, I/A 9 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-30
Información de RICARDO ALARCON SAURA
Mostramos los datos de RICARDO ALARCON SAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICARDO ALARCON SAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos