CARVAJAL ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Poeta Joan Maragall, 56
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CARVAJAL ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES SL
CIF B28863074
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CARVAJAL ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARVAJAL ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carvajal Gomez-cano Belen | Administrador Unico | 04/12/2013 | 26/09/2018 |
Carvajal Gomez-cano Belen | Apoderado | 30/05/2013 | 26/09/2018 |
Carvajal Hernandez Fernando Jose | Apoderado | 27/07/2016 | 26/09/2018 |
Carvajal Hernandez Fernando Jose | Liquidador | 26/09/2018 | 26/09/2018 |
Fernandez Salvador Santos | Apoderado | 15/03/2010 | 26/09/2018 |
Carvajal Hernandez Fernando Jose | Administrador Unico | 30/05/2013 | 04/12/2013 |
Carvajal Gomez-cano Belen | Administrador Unico | 05/02/2013 | 30/05/2013 |
Carvajal Hernandez Fernando Jose | Administrador Unico | 05/02/2013 |
ACTOS BORME DE CARVAJAL ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34321 , F 32, S 8, H M 36637, I/A 11 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34321 , F 32, S 8, H M 36637, I/A 11 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34321 , F 32, S 8, H M 36637, I/A 11 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34321 , F 32, S 8, H M 36637, I/A 11 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 65, S 8, H M 36637, I/A 10 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 65, S 8, H M 36637, I/A 9 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 65, S 8, H M 36637, I/A 9 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-28
Administrador Unico
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 63, S 8, H M 36637, I/A 8 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 63, S 8, H M 36637, I/A 8 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 63, S 8, H M 36637, I/A 7 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-28