FERNANDEZ SALVADOR SANTOS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ SALVADOR SANTOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ SALVADOR SANTOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVIENDAS ALTOS DEL MONCAYO 2010 SL | Apoderado | 02/11/2012 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ SALVADOR SANTOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ SALVADOR SANTOS
Empresa: CONSTRUCCIONES DURUELO SL
Liquidador
- Fernandez Salvador Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116, L 65, F 43, S 8, H SO 819, I/A 8 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-42
Empresa: VIVIENDAS ALTOS DEL MONCAYO 2010 SL
Apoderado
- Fernandez Salvador Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180, L 129, F 47, S 8, H SO 3244, I/A 2 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-42
Empresa: AUDALIA AUDITORES SL
Apoderado
- Fernandez Salvador Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16453 , F 127, S 8, H M 279938, I/A 19 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-28
Apoderado
- Fernandez Salvador Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 62, S 8, H M 36637, I/A 6 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-28
Información de FERNANDEZ SALVADOR SANTOS
Mostramos los datos de FERNANDEZ SALVADOR SANTOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ SALVADOR SANTOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos