CARPINTERIA DIORAMA SL - EXTINGUIDA
Municipio Gavà
Provincia Barcelona
Razón Social CARPINTERIA DIORAMA SL
CIF B60647997
Actividad Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción
Página Web www.c-diorama.com
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor OIKO AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE CARPINTERIA DIORAMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARPINTERIA DIORAMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A R SERVICIOS DE AUDITORIA SLP | Auditor | 13/05/2014 | 19/07/2019 |
Alonso Cuevillas Fortuny Ignacio | REP.ADM.CONC | 11/08/2017 | 19/07/2019 |
Brosa Del Pozo Sergio | Liquidador | 24/02/2016 | 19/07/2019 |
DE PASQUAL & MARZO ABOGADOS SLP | Administrador Concursal | 11/08/2017 | 19/07/2019 |
Muñoz Ortiz Juan | Apoderado | 06/06/2012 | 19/07/2019 |
OIKO AUDITORES SLP | Auditor | 05/10/2015 | 19/07/2019 |
Baro Queralt Jaume | Liquidador | 10/11/2015 | 24/02/2016 |
Muñoz Ortiz Juan | Administrador Mancomunado | 23/05/2012 | 08/05/2014 |
Salvatierra Albarral Antonio Joaquin | Apoderado | 06/06/2012 | 08/05/2014 |
Salvatierra Albarral Antonio | Administrador Mancomunado | 23/05/2012 | 14/03/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARPINTERIA DIORAMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 62, S 8, H B 123134, I/A 22 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO NECESARIO 314/2016, AUTO FIRME DE FECHA 30/05/2019, CONCLUSION DEL CONCURSO NECESARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 62, S 8, H B 123134, I/A 22 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 62, S 8, H B 123134, I/A 22 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-08
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2018, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 62, S 8, H B 123134, I/A 21 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-08
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 22 DE ENERO DE 2018, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 62, S 8, H B 123134, I/A 20 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 62, S 8, H B 123134, I/A 19 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO NECESARIO 314/2016, AUTO FIRME DE FECHA 11/07/2017 RECTIFICADO POR AUTO DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017, DECLARACION DE CONCURSO NECESARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 61, S 8, H B 123134, I/A 18 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 61, S 8, H B 123134, I/A 18 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 61, S 8, H B 123134, I/A 17 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 61, S 8, H B 123134, I/A 17 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-08