SALVATIERRA ALBARRAL ANTONIO JOAQUIN
Informe ejecutivo de SALVATIERRA ALBARRAL ANTONIO JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SALVATIERRA ALBARRAL ANTONIO JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORAL MUSEUM SL | Administrador Mancomunado | 17/08/2022 | |
CARPINTERIA TEMPO SL | Administrador Mancomunado | 20/04/2018 | |
CARPINTERIA TEMPO SL | Apoderado Solidario | 20/04/2018 | |
PRODUCCIONES EN MADERA DIORAMA SL | Consejero | 20/09/2016 | |
PRODUCCIONES EN MADERA DIORAMA SL | Secretario | 20/09/2016 | |
PRODUCCIONES EN MADERA DIORAMA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 20/09/2016 |
VINCULACIONES DE SALVATIERRA ALBARRAL ANTONIO JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVATIERRA ALBARRAL ANTONIO JOAQUIN
Empresa: TEMPO METAL SL
Liquidador
- Aroca Sanchez Javier
- Ruiz Gomez Rafael
- Salvatierra Albarral Antonio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44382 , F 143, S 8, H B 454467, I/A 4 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-08
Empresa: TEMPO METAL SL
Administrador Mancomunado
- Aroca Sanchez Javier
- Ruiz Gomez Rafael
- Salvatierra Albarral Antonio Joaquin
Liquidador
- Aroca Sanchez Javier
- Ruiz Gomez Rafael
- Salvatierra Albarral Antonio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44382 , F 143, S 8, H B 454467, I/A 4 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-08
Empresa: CORAL MUSEUM SL
Administrador Mancomunado
- Aroca Sanchez Javier
- Salvatierra Albarral Antonio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48426 , F 190, S 8, H B 583487, I/A 1 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-08
Empresa: TEMPO METAL SL
Apoderado Solidario
- Aroca Sanchez Javier
- Ruiz Gomez Rafael
- Salvatierra Albarral Antonio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44382 , F 142, S 8, H B 454467, I/A 3 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-08
Empresa: TEMPO METAL SL
Administrador Mancomunado
- Aroca Sanchez Javier
- Ruiz Gomez Rafael
- Salvatierra Albarral Antonio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44382 , F 141, S 8, H B 454467, I/A 2 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-08
Empresa: CARPINTERIA TEMPO SL
Apoderado Solidario
- Aroca Sanchez Javier
- Salvatierra Albarral Antonio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44183 , F 13, S 8, H B 448888, I/A 3 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-08
Empresa: CARPINTERIA TEMPO SL
Administrador Mancomunado
- Aroca Sanchez Javier
- Salvatierra Albarral Antonio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44183 , F 13, S 8, H B 448888, I/A 2 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-08
Empresa: PRODUCCIONES EN MADERA DIORAMA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gavilan Valle Jose
- Romero Bernardino Placido
- Salvatierra Albarral Antonio Joaquin
Presidente
Secretario
- Salvatierra Albarral Antonio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30241 , F 158, S 8, H B 169706, I/A 6 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-08
Empresa: PRODUCCIONES EN MADERA DIORAMA SL
Consejero
- Gavilan Valle Jose
- Romero Bernardino Placido
- Salvatierra Albarral Antonio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30241 , F 158, S 8, H B 169706, I/A 5 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-08
Empresa: PRODUCCIONES DIOMETAL SL
Administrador Mancomunado
- Salvatierra Albarral Antonio Joaquin
Apoderado
- Salvatierra Albarral Antonio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42567 , F 153, S 8, H B 410072, I/A 7 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
VER MAS ACTOS
Información de SALVATIERRA ALBARRAL ANTONIO JOAQUIN
Mostramos los datos de SALVATIERRA ALBARRAL ANTONIO JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVATIERRA ALBARRAL ANTONIO JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos