CARNICERIA CHULETERIA DE DONEZTEBE SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ELIZAGIBELA KARRIKA 1 - SANTESTEBAN-DONEZTEBE
Municipio Baztan
Provincia Navarra
Razón Social CARNICERIA CHULETERIA DE DONEZTEBE SL
CIF B71449466
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/01/2022
Órgano Administración Administrador único
Propietario SUPERMERCADOS LINK SL
VINCULACIONES DE CARNICERIA CHULETERIA DE DONEZTEBE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARNICERIA CHULETERIA DE DONEZTEBE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Huang Weier | Administrador Unico | 12/01/2023 | 21/03/2024 |
Huang Weier | Liquidador Unico | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
SUPERMERCADOS LINK SL | Socio Unico | 12/01/2023 | 21/03/2024 |
Eransus Lizanzu Jose Luis | Administrador Solidario | 16/02/2022 | 12/01/2023 |
Jimenez Moreno Robert | Administrador Solidario | 16/02/2022 | 12/01/2023 |
ACTOS BORME DE CARNICERIA CHULETERIA DE DONEZTEBE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 17, S 8, H NA 41012, I/A 3 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 17, S 8, H NA 41012, I/A 3 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 17, S 8, H NA 41012, I/A 3 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 17, S 8, H NA 41012, I/A 3 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 17, S 8, H NA 41012, I/A 3 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 17, S 8, H NA 41012, I/A 2 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 17, S 8, H NA 41012, I/A 2 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 17, S 8, H NA 41012, I/A 2 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 17, S 8, H NA 41012, I/A 2 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 15, S 8, H NA 41012, I/A 1 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-31