HUANG WEIER
Informe ejecutivo de HUANG WEIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HUANG WEIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUPERMERCADOS LINK SL | Administrador Solidario | 07/10/2021 |
VINCULACIONES DE HUANG WEIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUANG WEIER
Liquidador Unico
- Huang Weier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 17, S 8, H NA 41012, I/A 3 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-31
Administrador Unico
- Huang Weier
Liquidador Unico
- Huang Weier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 17, S 8, H NA 41012, I/A 3 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-31
Administrador Unico
- Huang Weier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 17, S 8, H NA 41012, I/A 2 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-31
Empresa: SUPERMERCADOS LINK SL
Administrador Solidario
- Huang Weier
- Zhu Qiaowei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2037 , F 168, S 8, H NA 40682, I/A 1 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-31
Información de HUANG WEIER
Mostramos los datos de HUANG WEIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUANG WEIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos