CARLITALCALH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Emilio Mario, 11
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CARLITALCALH SL
CIF B81990889
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CARLITALCALH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARLITALCALH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBP SL | Administrador Unico | 04/08/2009 | 30/01/2013 |
Martinez Muñoz Maria Mercedes | Representante | 02/11/2012 | 30/01/2013 |
Martinez Muñoz Mercedes | Liquidador | 30/01/2013 | 30/01/2013 |
Gonzalez Catala Vicente Tomas | Representante | 04/08/2009 | 02/11/2012 |
Gonzalez Riera Hugo | Administrador Solidario | 04/08/2009 |
ACTOS BORME DE CARLITALCALH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13007 , F 167, S 8, H M 209808, I/A 8 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13007 , F 167, S 8, H M 209808, I/A 8 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13007 , F 167, S 8, H M 209808, I/A 8 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13007 , F 167, S 8, H M 209808, I/A 8 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
- C/ EMILIO MARIO 11 BAJO EX (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13007 , F 167, S 8, H M 209808, I/A 7 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13007 , F 167, S 8, H M 209808, I/A 6 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13007 , F 167, S 8, H M 209808, I/A 6 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-147-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-162-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13007 , F 167, S 8, H M 209808, I/A 5 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-28