MARTINEZ MUÑOZ MERCEDES
Informe ejecutivo de MARTINEZ MUÑOZ MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ MUÑOZ MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SORECA EVENTS SL | Administrador Unico | 23/12/2011 | 17/12/2019 |
CARLITALCALH SL | Liquidador | 30/01/2013 | 30/01/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MUÑOZ MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MUÑOZ MERCEDES
Empresa: CARLITALCALH SL
Liquidador
- Martinez Muñoz Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13007 , F 167, S 8, H M 209808, I/A 8 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Empresa: SORECA EVENTS SL
Administrador Unico
- Martinez Muñoz Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29428 , F 76, S 8, H M 529687, I/A 1 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Información de MARTINEZ MUÑOZ MERCEDES
Mostramos los datos de MARTINEZ MUÑOZ MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MUÑOZ MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos