CAPITAL HEMISFERIO SA S C R DE REGIMEN SIMPLIFICADO - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 662
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAPITAL HEMISFERIO SA S C R DE REGIMEN SIMPLIFICADO
CIF A64243603
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Creuheras Margenat Jose
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CAPITAL HEMISFERIO SA S C R DE REGIMEN SIMPLIFICADO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAPITAL HEMISFERIO SA S C R DE REGIMEN SIMPLIFICADO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Quesada Susana | Apoderado | 25/08/2011 | 03/11/2014 |
Alfonso Silvela Laia | Apoderado | 29/05/2012 | 03/11/2014 |
Centeno Villamor David | Consejero | 04/08/2011 | 03/11/2014 |
Centeno Villamor David | Apoderado | 25/08/2011 | 03/11/2014 |
Creuheras Margenat Jose | Consejero | 20/08/2012 | 03/11/2014 |
Creuheras Margenat Jose | Presidente | 26/10/2012 | 03/11/2014 |
Creuheras Margenat Jose | Consejero Delegado | 26/10/2012 | 03/11/2014 |
Creuheras Margenat Jose | Apoderado | 25/08/2011 | 03/11/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 21/10/2013 | 03/11/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/12/2012 | 03/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAPITAL HEMISFERIO SA S C R DE REGIMEN SIMPLIFICADO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42800 , F 217, S 8, H B 329887, I/A 36 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42800 , F 216, S 8, H B 329887, I/A 35 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42800 , F 216, S 8, H B 329887, I/A 34 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-08
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42800 , F 216, S 8, H B 329887, I/A 33 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42800 , F 216, S 8, H B 329887, I/A 32 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42800 , F 215, S 8, H B 329887, I/A 31 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42800 , F 215, S 8, H B 329887, I/A 30 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39492 , F 27, S 8, H B 329887, I/A 29 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39492 , F 26, S 8, H B 329887, I/A 28 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39492 , F 26, S 8, H B 329887, I/A 28 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-08