AGUILAR QUESADA SUSANA
Informe ejecutivo de AGUILAR QUESADA SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE AGUILAR QUESADA SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TREVA INVESTMENT 2012 SL | Apoderado | 21/02/2013 | |
JUBILO COMUNICACION SL | Apoderado | 19/04/2010 |
VINCULACIONES DE AGUILAR QUESADA SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR QUESADA SUSANA
Empresa: STIER INVESTMENT SL
Apoderado
- Aguilar Quesada Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42756 , F 170, S 8, H B 234261, I/A 34 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-08
Empresa: MYRLANA CAPITAL SL
Administrador Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44962 , F 110, S 8, H B 471461, I/A 10 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-08
Empresa: INSTANT TAKE OFF SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Quesada Susana
- Centeno Villamor David
- Mas Sumalla Ramon
- Ramirez Valencia Alfonso
- Usechi Velategui Guillermo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44937 , F 5, S 8, H B 471840, I/A 4 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-08
Empresa: MYRLANA CAPITAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44924 , F 157, S 8, H B 471461, I/A 2 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-08
Empresa: DIGICIRTEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42960 , F 176, S 8, H B 363274, I/A 12 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-08
Empresa: GAMMA VENTURES SL
Apoderado
- Aguilar Quesada Susana
- Centeno Villamor David
- Mas Sumalla Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43527 , F 32, S 8, H B 431473, I/A 3 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Empresa: TREVA INVESTMENT 2012 SL
Apoderado
- Aguilar Quesada Susana
- Centeno Villamor David
- Mas Sumalla Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43527 , F 141, S 8, H B 431486, I/A 3 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Empresa: CABAN NEW SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40323 , F 90, S 8, H B 363730, I/A 6 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-08
Empresa: YADICAN PLUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40311 , F 3, S 8, H B 363274, I/A 5 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39492 , F 27, S 8, H B 329887, I/A 29 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-08
VER MAS ACTOS
Información de AGUILAR QUESADA SUSANA
Mostramos los datos de AGUILAR QUESADA SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR QUESADA SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos