CAP INGELEC IT SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alfonso XII, 8
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAP INGELEC IT SPAIN SL
CIF B86402559
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 15/02/2012
Página Web www.capingelec.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario CAP INGELEC SA
VINCULACIONES DE CAP INGELEC IT SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAP INGELEC IT SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barris Pierre Emmanuel | Liquidador | 29/07/2020 | 29/07/2020 |
Barris Pierre Emmanuel | Apoderado | 10/05/2012 | 29/07/2020 |
Cales Jean Paul | Representante | 01/03/2012 | 29/07/2020 |
CAP INGELEC SA | Administrador Unico | 01/03/2012 | 29/07/2020 |
CAP INGELEC SA | Socio Unico | 01/03/2012 | 29/07/2020 |
Dominguez Herrero Mariano | Apoderado | 10/05/2012 | 29/07/2020 |
Luis Alcazar Maria Magdalena | Apoderado | 10/05/2012 | 29/07/2020 |
Navarro Martinez-avial Gonzalo | Apoderado | 11/05/2012 | 29/07/2020 |
Peña Uña Olga | Apoderado | 10/05/2012 | 29/07/2020 |
Ponce De Leon Cuñat Almudena | Apoderado | 11/05/2012 | 29/07/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAP INGELEC IT SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29678 , F 109, S 8, H M 534035, I/A 5 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29678 , F 109, S 8, H M 534035, I/A 5 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29678 , F 109, S 8, H M 534035, I/A 5 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29678 , F 109, S 8, H M 534035, I/A 5 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29678 , F 109, S 8, H M 534035, I/A 4 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29678 , F 108, S 8, H M 534035, I/A 3 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29678 , F 107, S 8, H M 534035, I/A 2 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 1& LA PUBLICACION DEL SOCIO UNICO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29678 , F 102, S 8, H M 534035, I/A 1 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29678 , F 102, S 8, H M 534035, I/A 1 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29678 , F 102, S 8, H M 534035, I/A 1 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28