LUIS ALCAZAR MARIA MAGDALENA
Informe ejecutivo de LUIS ALCAZAR MARIA MAGDALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LUIS ALCAZAR MARIA MAGDALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOMAS Y DESCONTACTORES INDUSTRIALES SA | Apoderado | 10/04/2015 | |
TERRA MUNDI CONSULTING SL | Apoderado Solidario | 02/04/2014 | |
OUI GLOBAL SL | Apoderado | 02/08/2013 | |
ARIANE KIOSKS & SYSTEMS IBERICA SL | Apoderado | 16/05/2012 | |
MADECOS SENSES SL | Apoderado Solidario | 09/05/2012 | |
B-CLEVER MARKET CONSULTANCY SL | Apoderado | 01/03/2012 | |
ARMONIA SOFT FACILITIES SOLUTIONS ESPAÑA SL | Apoderado | 13/12/2011 | |
TOOLFIT SPAIN SL | Apoderado Solidario | 28/10/2011 |
VINCULACIONES DE LUIS ALCAZAR MARIA MAGDALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUIS ALCAZAR MARIA MAGDALENA
Apoderado
- Barris Pierre Emmanuel
- Dominguez Herrero Mariano
- Luis Alcazar Maria Magdalena
- Peña Uña Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31371 , F 164, S 8, H M 130474, I/A 9 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-28
Empresa: TERRA MUNDI CONSULTING SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Barris Pierre Emmanuel
- Dominguez Herrero Mariano
- Luis Alcazar Maria Magdalena
- Marin Monedero Javier
- Peña Uña Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32160 , F 25, S 8, H M 578729, I/A 1 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
Empresa: MAYENCE SL
Apoderado
- Barris Pierre Emmanuel
- Luis Alcazar Maria Magdalena
- Sanchez Garcia Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22443 , F 34, S 8, H M 400968, I/A 8 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
Empresa: OUI GLOBAL SL
Apoderado
- Luis Alcazar Maria Magdalena
- Marti Queralt Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11268 , F 159, S 8, H M 10830, I/A 10 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
Empresa: ARIANE KIOSKS & SYSTEMS IBERICA SL
Apoderado
- Barris Pierre Emmanuel
- Dominguez Herrero Mariano
- Luis Alcazar Maria Magdalena
- Peña Uña Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22513 , F 41, S 8, H M 402338, I/A 7 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-28
Empresa: CAP INGELEC IT SPAIN SL
Apoderado
- Barris Pierre Emmanuel
- Dominguez Herrero Mariano
- Luis Alcazar Maria Magdalena
- Peña Uña Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29678 , F 108, S 8, H M 534035, I/A 3 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-28
Empresa: MADECOS SENSES SL
Apoderado Solidario
- Barris Pierre Emmanuel
- Dominguez Herrero Mariano
- Luis Alcazar Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29911 , F 95, S 8, H M 538320, I/A 2 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-28
Empresa: B-CLEVER MARKET CONSULTANCY SL
Administrador Unico
Apoderado
- Dominguez Herrero Mariano
- Luis Alcazar Maria Magdalena
- Peña Uña Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29709 , F 17, S 8, H M 534553, I/A 1 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Empresa: PHONE REGIE ESPAÑA SL
Apoderado
- Barris Pierre Emmanuel
- Dominguez Herrero Mariano
- Luis Alcazar Maria Magdalena
- Peña Uña Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26373 , F 102, S 8, H M 475254, I/A 4 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Empresa: TOOLFIT SPAIN SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Barris Pierre Emmanuel
- Dominguez Herrero Mariano
- Luis Alcazar Maria Magdalena
- Peña Uña Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29286 , F 100, S 8, H M 527167, I/A 1 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-28
VER MAS ACTOS
Información de LUIS ALCAZAR MARIA MAGDALENA
Mostramos los datos de LUIS ALCAZAR MARIA MAGDALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUIS ALCAZAR MARIA MAGDALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos