CAOS JOTA JOTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Domingo Rivero, 6
Código Postal 35004
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAOS JOTA JOTA SL
CIF B76207455
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/11/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CAOS JOTA JOTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAOS JOTA JOTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Castillo Olivares Santos Pedro Julian | Administrador Unico | 15/08/2015 | 04/05/2018 |
Del Castillo Olivares Y Santos Pedro Julian | Liquidador | 04/05/2018 | 04/05/2018 |
Del Castillo Olivares Gonzalez Pedro Jose | Administrador Unico | 28/05/2015 | 15/08/2015 |
Del Castillo Olivares Y Santos Pedro Julian | Administrador Unico | 03/12/2014 | 28/05/2015 |
ACTOS BORME DE CAOS JOTA JOTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 204, S 8, H GC 49007, I/A 4 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 204, S 8, H GC 49007, I/A 4 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 204, S 8, H GC 49007, I/A 4 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 204, S 8, H GC 49007, I/A 4 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 204, S 8, H GC 49007, I/A 3 (15/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 204, S 8, H GC 49007, I/A 3 (15/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-35
- Consultorio de salud. El ejercicio de las actividades propias de un consultorio médico, medicina general, cirugía, servicios sanitarios y fisioterapia. Consultas y tratamientos realizados por médicos de medicina general, médicos especialistas y cirujanos, enfermeras, comadronas, fisioterapeutas.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 204, S 8, H GC 49007, I/A 2 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 204, S 8, H GC 49007, I/A 2 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 204, S 8, H GC 49007, I/A 2 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 204, S 8, H GC 49007, I/A 2 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-35