DEL CASTILLO OLIVARES Y SANTOS PEDRO JULIAN
Informe ejecutivo de DEL CASTILLO OLIVARES Y SANTOS PEDRO JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DEL CASTILLO OLIVARES Y SANTOS PEDRO JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL VALOR DE TU SALUD SL | Liquidador | 25/04/2019 | 25/04/2019 |
EL VALOR DE TU SALUD SL | Administrador Unico | 14/01/2013 | 25/04/2019 |
CAOS JOTA JOTA SL | Liquidador | 04/05/2018 | 04/05/2018 |
CAOS JOTA JOTA SL | Administrador Unico | 03/12/2014 | 28/05/2015 |
GERIATRIA CANARIA SL | Administrador Solidario | 04/11/2010 |
VINCULACIONES DE DEL CASTILLO OLIVARES Y SANTOS PEDRO JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CASTILLO OLIVARES Y SANTOS PEDRO JULIAN
Empresa: EL VALOR DE TU SALUD SL
Liquidador
- Del Castillo Olivares Y Santos Pedro Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2041 , F 54, S 8, H GC 46449, I/A 2 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-35
Empresa: EL VALOR DE TU SALUD SL
Administrador Unico
- Del Castillo Olivares Y Santos Pedro Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2041 , F 54, S 8, H GC 46449, I/A 2 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-35
Empresa: CAOS JOTA JOTA SL
Liquidador
- Del Castillo Olivares Y Santos Pedro Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 204, S 8, H GC 49007, I/A 4 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-35
Empresa: CAOS JOTA JOTA SL
Administrador Unico
- Del Castillo Olivares Y Santos Pedro Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 204, S 8, H GC 49007, I/A 2 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-35
Empresa: CAOS JOTA JOTA SL
Administrador Unico
- Del Castillo Olivares Y Santos Pedro Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 203, S 8, H GC 49007, I/A 1 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-35
Empresa: EL VALOR DE TU SALUD SL
Administrador Unico
- Del Castillo Olivares Y Santos Pedro Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2041 , F 54, S 8, H GC 46449, I/A 1 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-35
Empresa: GERIATRIA CANARIA SL
Administrador Solidario
- Del Castillo Olivares Y Santos Pedro Julian
- Mazorra Manrique De Lara Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 206, S 8, H GC 14860, I/A 3 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-35
Información de DEL CASTILLO OLIVARES Y SANTOS PEDRO JULIAN
Mostramos los datos de DEL CASTILLO OLIVARES Y SANTOS PEDRO JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CASTILLO OLIVARES Y SANTOS PEDRO JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos