CANOLLAVE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Ribera, 43
Código Postal 08420
Municipio Canovelles
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CANOLLAVE SL
CIF B66472309
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/02/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CANOLLAVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANOLLAVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Magdaleno Espuña Ivan | Liquidador Mancomunado | 16/12/2019 | 16/12/2019 |
Magdaleno Espuña Ivan | Administrador Mancomunado | 27/02/2015 | 16/12/2019 |
Magdaleno Espuña Ivan | Apoderado Solidario | 26/03/2015 | 16/12/2019 |
Ruiz Carrion Manuel | Liquidador Mancomunado | 16/12/2019 | 16/12/2019 |
Ruiz Carrion Manuel | Administrador Mancomunado | 27/02/2015 | 16/12/2019 |
Ruiz De Carrion Manuel | Apoderado Solidario | 26/03/2015 | 16/12/2019 |
ACTOS BORME DE CANOLLAVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44697 , F 28, S 8, H B 463791, I/A 3 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44697 , F 28, S 8, H B 463791, I/A 3 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44697 , F 28, S 8, H B 463791, I/A 3 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44697 , F 27, S 8, H B 463791, I/A 2 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44697 , F 26, S 8, H B 463791, I/A 1 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08
Dirección:PS DE LA RIBERA Num.43 ESC. P. PTA. (CANOVELLES)
Comienzo de operaciones:13/02/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION Y MANDATO EN LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS DE COMPRA,VENTA O ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE FINCAS URBANAS Y RUSTICAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44697 , F 26, S 8, H B 463791, I/A 1 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08