MAGDALENO ESPUÑA IVAN
Informe ejecutivo de MAGDALENO ESPUÑA IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAGDALENO ESPUÑA IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EBANISTERIA Y DECORACION MAGDALENO SL | Administrador Unico | 13/11/2014 | 18/05/2023 |
CANOLLAVE SL | Liquidador Mancomunado | 16/12/2019 | 16/12/2019 |
CANOLLAVE SL | Administrador Mancomunado | 27/02/2015 | 16/12/2019 |
CANOLLAVE SL | Apoderado Solidario | 26/03/2015 | 16/12/2019 |
VINCULACIONES DE MAGDALENO ESPUÑA IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAGDALENO ESPUÑA IVAN
Administrador Unico
- Magdaleno Espuña Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44537 , F 220, S 8, H B 459151, I/A 3 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-08
Empresa: CANOLLAVE SL
Liquidador Mancomunado
- Magdaleno Espuña Ivan
- Ruiz Carrion Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44697 , F 28, S 8, H B 463791, I/A 3 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
Empresa: CANOLLAVE SL
Administrador Mancomunado
- Magdaleno Espuña Ivan
- Ruiz Carrion Manuel
Liquidador Mancomunado
- Magdaleno Espuña Ivan
- Ruiz Carrion Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44697 , F 28, S 8, H B 463791, I/A 3 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
Empresa: CANOLLAVE SL
Apoderado Solidario
- Magdaleno Espuña Ivan
- Ruiz De Carrion Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44697 , F 27, S 8, H B 463791, I/A 2 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-08
Empresa: CANOLLAVE SL
Administrador Mancomunado
- Magdaleno Espuña Ivan
- Ruiz Carrion Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44697 , F 26, S 8, H B 463791, I/A 1 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08
Administrador Unico
- Magdaleno Espuña Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44537 , F 218, S 8, H B 459151, I/A 1 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-08
Información de MAGDALENO ESPUÑA IVAN
Mostramos los datos de MAGDALENO ESPUÑA IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAGDALENO ESPUÑA IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos